MARTIN LADA JORGE
Informe ejecutivo de MARTIN LADA JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTIN LADA JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESPECTRA AUDIO PROFESIONAL SL | Administrador Solidario | 10/02/2009 | 05/02/2019 |
ESPECTRA AUDIO PROFESIONAL SL | Administrador Unico | 05/02/2019 | 05/02/2019 |
ESPECTRA AUDIO PROFESIONAL SL | Liquidador | 05/02/2019 | 05/02/2019 |
SABORS SOMTRES SL | Liquidador | 10/07/2018 | 10/07/2018 |
SABORS SOMTRES SL | Administrador Solidario | 30/05/2014 | 10/07/2018 |
VINCULACIONES DE MARTIN LADA JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN LADA JORGE
Empresa: ESPECTRA AUDIO PROFESIONAL SL
Liquidador
- Martin Lada Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41019 , F 126, S 8, H B 375988, I/A 3 (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-08
Empresa: ESPECTRA AUDIO PROFESIONAL SL
Administrador Unico
- Martin Lada Jorge
Liquidador
- Martin Lada Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41019 , F 126, S 8, H B 375988, I/A 3 (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-08
Empresa: ESPECTRA AUDIO PROFESIONAL SL
Administrador Unico
- Martin Lada Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41019 , F 125, S 8, H B 375988, I/A 2 (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-08
Empresa: ESPECTRA AUDIO PROFESIONAL SL
Administrador Solidario
- Castillo Vazquez Sergio
- Martin Lada Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41019 , F 125, S 8, H B 375988, I/A 2 (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-08
Empresa: SABORS SOMTRES SL
Liquidador
- Castillo Vazquez Sergio
- Martin Lada Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44342 , F 97, S 8, H B 453341, I/A 3 (10/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-136-08
Empresa: SABORS SOMTRES SL
Administrador Solidario
- Castillo Vazquez Sergio
- Martin Lada Jorge
Liquidador
- Castillo Vazquez Sergio
- Martin Lada Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44342 , F 97, S 8, H B 453341, I/A 3 (10/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-136-08
Empresa: SABORS SOMTRES SL
Administrador Solidario
- Castillo Vazquez Sergio
- Lopez Salinas Jose Luis
- Martin Lada Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44342 , F 96, S 8, H B 453341, I/A 1 (30/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-105-08
Empresa: ESPECTRA AUDIO PROFESIONAL SL
Administrador Solidario
- Castillo Vazquez Sergio
- Martin Lada Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41019 , F 123, S 8, H B 375988, I/A 1 (10/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-36-08
Información de MARTIN LADA JORGE
Mostramos los datos de MARTIN LADA JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN LADA JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos