RENTAVIVIENDA GONGAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Fuencarral, 125
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social RENTAVIVIENDA GONGAR SL
CIF B84539345
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 14/12/2005
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Garcia Viladomat Paloma
VINCULACIONES DE RENTAVIVIENDA GONGAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RENTAVIVIENDA GONGAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Viladomat Paloma | Presidente | 05/07/2019 | 02/03/2022 |
Garcia Viladomat Paloma | Consejero Delegado Mancomunado | 05/07/2019 | 02/03/2022 |
Gongora Garcia Carolina Victoria | Consejero Delegado Mancomunado | 05/07/2019 | 02/03/2022 |
Gongora Garcia Carolina Victoria | Secretario | 05/07/2019 | 02/03/2022 |
Gongora Garcia Jose Alvaro | Consejero Delegado Mancomunado | 05/07/2019 | 02/03/2022 |
Gongora Garcia Mariano Jose | Consejero Delegado Mancomunado | 05/07/2019 | 02/03/2022 |
Gongora Garcia Paloma Patricia | Vicepresidente | 05/07/2019 | 02/03/2022 |
Gongora Garcia Paloma Patricia | Consejero Delegado Mancomunado | 05/07/2019 | 02/03/2022 |
Garcia Viladomat Paloma | Apoderado | 05/07/2019 | |
Gongora Garcia Jose Alvaro | Consejero Delegado Solidario | 05/07/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RENTAVIVIENDA GONGAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22088 , F 127, S 8, H M 393999, I/A 6 (02/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-47-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22088 , F 127, S 8, H M 393999, I/A 6 (02/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-47-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22088 , F 127, S 8, H M 393999, I/A 5 (05/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-132-28
Consejero Delegado Mancomunado
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22088 , F 127, S 8, H M 393999, I/A 5 (05/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-132-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22088 , F 127, S 8, H M 393999, I/A 5 (05/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-132-28
Consejero Delegado Solidario
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22088 , F 127, S 8, H M 393999, I/A 5 (05/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-132-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-216-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-193-28