GONGORA GARCIA CAROLINA VICTORIA
Informe ejecutivo de GONGORA GARCIA CAROLINA VICTORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GONGORA GARCIA CAROLINA VICTORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACTIVIDADES CINEMATOGRAFICAS SA | Secretario | 30/06/2022 | |
ALFA SOLAR FOTOVOLTAICA 11 SL | Secretario | 25/11/2019 | |
ALFA SOLAR FOTOVOLTAICA 11 SL | Consejero Delegado Mancomunado | 25/11/2019 | |
ALFA SOLAR FOTOVOLTAICA 11 SL | Consejero | 25/11/2019 | |
ACTIVIDADES CINEMATOGRAFICAS SA | Apoderado Mancomunado | 18/07/2019 | |
ACTIVIDADES CINEMATOGRAFICAS SA | Secretario No Consejero | 18/07/2019 | |
INVERSIONES UNGRAYLI SL | Secretario | 05/07/2019 | |
INVERSIONES UNGRAYLI SL | Apoderado Mancomunado | 05/07/2019 | |
ACTIVIDADES CINEMATOGRAFICAS SA | Consejero | 07/11/2011 |
VINCULACIONES DE GONGORA GARCIA CAROLINA VICTORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONGORA GARCIA CAROLINA VICTORIA
Empresa: ACTIVIDADES CINEMATOGRAFICAS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Viladomat Paloma
- Gongora Garcia Carolina Victoria
- Gongora Garcia Mariano Jose
- Gongora Garcia Paloma Patricia
Presidente
Secretario
- Gongora Garcia Carolina Victoria
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1288 , F 157, S 8, H M 24188, I/A 27 (30/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-129-28
Empresa: ALFA SOLAR FOTOVOLTAICA 11 SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Garcia Viladomat Paloma
- Gongora Garcia Carolina Victoria
- Gongora Garcia Jose Alvaro
- Gongora Garcia Mariano Jose
- Gongora Garcia Paloma Patricia
Consejero
- Garcia Viladomat Paloma
- Gongora Garcia Carolina Victoria
- Gongora Garcia Jose Alvaro
- Gongora Garcia Mariano Jose
- Gongora Garcia Paloma Patricia
Presidente
Secretario
- Gongora Garcia Carolina Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22067 , F 24, S 8, H M 393591, I/A 6 (25/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-231-28
Empresa: ACTIVIDADES CINEMATOGRAFICAS SA
Apoderado Mancomunado
- Garcia Viladomat Paloma
- Gongora Garcia Carolina Victoria
- Gongora Garcia Jose Alvaro
- Gongora Garcia Paloma Patricia
Secretario No Consejero
- Gongora Garcia Carolina Victoria
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1288 , F 156, S 8, H M 24188, I/A 26 (18/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-141-28
Empresa: INVERSIONES UNGRAYLI SL
Apoderado Mancomunado
- Garcia Viladomat Paloma
- Gongora Garcia Carolina Victoria
- Gongora Garcia Jose Alvaro
- Gongora Garcia Paloma Patricia
Consejero Delegado
Secretario
- Gongora Garcia Carolina Victoria
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35497 , F 75, S 8, H M 205736, I/A 12 (05/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-132-28
Empresa: RENTAVIVIENDA GONGAR SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Garcia Viladomat Paloma
- Gongora Garcia Carolina Victoria
- Gongora Garcia Jose Alvaro
- Gongora Garcia Mariano Jose
- Gongora Garcia Paloma Patricia
Secretario
- Gongora Garcia Carolina Victoria
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22088 , F 127, S 8, H M 393999, I/A 5 (05/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-132-28
Empresa: ACTIVIDADES CINEMATOGRAFICAS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Viladomat Paloma
- Gongora Garcia Carolina Victoria
- Gongora Garcia Jose Alvaro
- Gongora Garcia Mariano Jose
- Gongora Garcia Paloma Patricia
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1288 , F 156, S 8, H M 24188, I/A 25 (04/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-174-28
Empresa: ACTIVIDADES CINEMATOGRAFICAS SA
Consejero
- Garcia Viladomat Paloma
- Gongora Garcia Carolina Victoria
- Gongora Garcia Jose Alvaro
- Gongora Garcia Mariano Jose
- Gongora Garcia Paloma Patricia
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1288 , F 155, S 8, H M 24188, I/A 24 (07/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-218-28
Información de GONGORA GARCIA CAROLINA VICTORIA
Mostramos los datos de GONGORA GARCIA CAROLINA VICTORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONGORA GARCIA CAROLINA VICTORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos