GONGORA GARCIA MARIANO JOSE
Informe ejecutivo de GONGORA GARCIA MARIANO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GONGORA GARCIA MARIANO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALFA SOLAR FOTOVOLTAICA 11 SL | Consejero Delegado Mancomunado | 25/11/2019 | |
ALFA SOLAR FOTOVOLTAICA 11 SL | Consejero | 25/11/2019 | |
INVERSIONES UNGRAYLI SL | Consejero Delegado | 05/07/2019 | |
ACTIVIDADES CINEMATOGRAFICAS SA | Consejero Delegado | 07/11/2011 | |
ACTIVIDADES CINEMATOGRAFICAS SA | Consejero | 07/11/2011 |
VINCULACIONES DE GONGORA GARCIA MARIANO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONGORA GARCIA MARIANO JOSE
Empresa: ACTIVIDADES CINEMATOGRAFICAS SA
Consejero Delegado
- Gongora Garcia Mariano Jose
Consejero
- Garcia Viladomat Paloma
- Gongora Garcia Carolina Victoria
- Gongora Garcia Mariano Jose
- Gongora Garcia Paloma Patricia
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1288 , F 157, S 8, H M 24188, I/A 27 (30/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-129-28
Empresa: ALFA SOLAR FOTOVOLTAICA 11 SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Garcia Viladomat Paloma
- Gongora Garcia Carolina Victoria
- Gongora Garcia Jose Alvaro
- Gongora Garcia Mariano Jose
- Gongora Garcia Paloma Patricia
Consejero
- Garcia Viladomat Paloma
- Gongora Garcia Carolina Victoria
- Gongora Garcia Jose Alvaro
- Gongora Garcia Mariano Jose
- Gongora Garcia Paloma Patricia
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22067 , F 24, S 8, H M 393591, I/A 6 (25/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-231-28
Empresa: ALFA SOLAR FOTOVOLTAICA 11 SL
Administrador Unico
- Gongora Garcia Mariano Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22067 , F 24, S 8, H M 393591, I/A 6 (25/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-231-28
Empresa: ACTIVIDADES CINEMATOGRAFICAS SA
Apoderado
- Garcia Viladomat Paloma
- Gongora Garcia Jose Alvaro
- Gongora Garcia Mariano Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1288 , F 156, S 8, H M 24188, I/A 26 (18/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-141-28
Empresa: ACTIVIDADES CINEMATOGRAFICAS SA
Secretario
- Gongora Garcia Mariano Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1288 , F 156, S 8, H M 24188, I/A 26 (18/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-141-28
Empresa: INVERSIONES UNGRAYLI SL
Apoderado Mancomunado
Consejero Delegado
- Gongora Garcia Mariano Jose
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35497 , F 75, S 8, H M 205736, I/A 12 (05/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-132-28
Empresa: INVERSIONES UNGRAYLI SL
Apoderado
- Gongora Garcia Alvaro
- Gongora Garcia Mariano Jose
- Gongora Y Benitez De Lugo Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35497 , F 75, S 8, H M 205736, I/A 12 (05/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-132-28
Empresa: INVERSIONES UNGRAYLI SL
Consejero Delegado Solidario
- Gongora Garcia Jose Alvaro
- Gongora Garcia Mariano Jose
Secretario
- Gongora Garcia Mariano Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35497 , F 75, S 8, H M 205736, I/A 12 (05/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-132-28
Empresa: RENTAVIVIENDA GONGAR SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Garcia Viladomat Paloma
- Gongora Garcia Carolina Victoria
- Gongora Garcia Jose Alvaro
- Gongora Garcia Mariano Jose
- Gongora Garcia Paloma Patricia
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22088 , F 127, S 8, H M 393999, I/A 5 (05/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-132-28
Empresa: RENTAVIVIENDA GONGAR SL
Consejero Delegado Solidario
- Gongora Garcia Jose Alvaro
- Gongora Garcia Mariano Jose
Secretario
- Gongora Garcia Mariano Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22088 , F 127, S 8, H M 393999, I/A 5 (05/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-132-28
VER MAS ACTOS
Información de GONGORA GARCIA MARIANO JOSE
Mostramos los datos de GONGORA GARCIA MARIANO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONGORA GARCIA MARIANO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos