GARCIA VILADOMAT PALOMA
Informe ejecutivo de GARCIA VILADOMAT PALOMA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA VILADOMAT PALOMA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALFA SOLAR FOTOVOLTAICA 11 SL | Presidente | 25/11/2019 | |
ALFA SOLAR FOTOVOLTAICA 11 SL | Consejero Delegado Mancomunado | 25/11/2019 | |
ALFA SOLAR FOTOVOLTAICA 11 SL | Consejero | 25/11/2019 | |
ACTIVIDADES CINEMATOGRAFICAS SA | Apoderado Mancomunado | 18/07/2019 | |
INVERSIONES UNGRAYLI SL | Apoderado Mancomunado | 05/07/2019 | |
INVERSIONES UNGRAYLI SL | Presidente | 05/07/2019 | |
ACTIVIDADES CINEMATOGRAFICAS SA | Presidente | 07/11/2011 | |
ACTIVIDADES CINEMATOGRAFICAS SA | Consejero | 07/11/2011 |
VINCULACIONES DE GARCIA VILADOMAT PALOMA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA VILADOMAT PALOMA
Empresa: ACTIVIDADES CINEMATOGRAFICAS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Viladomat Paloma
- Gongora Garcia Carolina Victoria
- Gongora Garcia Mariano Jose
- Gongora Garcia Paloma Patricia
Presidente
- Garcia Viladomat Paloma
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1288 , F 157, S 8, H M 24188, I/A 27 (30/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-129-28
Empresa: ALFA SOLAR FOTOVOLTAICA 11 SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
- Garcia Viladomat Paloma
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22067 , F 24, S 8, H M 393591, I/A 6 (25/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-231-28
Empresa: ACTIVIDADES CINEMATOGRAFICAS SA
Apoderado Mancomunado
- Garcia Viladomat Paloma
- Gongora Garcia Carolina Victoria
- Gongora Garcia Jose Alvaro
- Gongora Garcia Paloma Patricia
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1288 , F 156, S 8, H M 24188, I/A 26 (18/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-141-28
Empresa: ACTIVIDADES CINEMATOGRAFICAS SA
Apoderado
- Garcia Viladomat Paloma
- Gongora Garcia Jose Alvaro
- Gongora Garcia Mariano Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1288 , F 156, S 8, H M 24188, I/A 26 (18/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-141-28
Empresa: INVERSIONES UNGRAYLI SL
Presidente
- Garcia Viladomat Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35497 , F 75, S 8, H M 205736, I/A 12 (05/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-132-28
Empresa: INVERSIONES UNGRAYLI SL
Apoderado Mancomunado
- Garcia Viladomat Paloma
- Gongora Garcia Carolina Victoria
- Gongora Garcia Jose Alvaro
- Gongora Garcia Paloma Patricia
Consejero Delegado
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35497 , F 75, S 8, H M 205736, I/A 12 (05/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-132-28
Empresa: RENTAVIVIENDA GONGAR SL
Presidente
- Garcia Viladomat Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22088 , F 127, S 8, H M 393999, I/A 5 (05/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-132-28
Empresa: RENTAVIVIENDA GONGAR SL
Consejero Delegado Mancomunado
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22088 , F 127, S 8, H M 393999, I/A 5 (05/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-132-28
Empresa: RENTAVIVIENDA GONGAR SL
Apoderado
- Garcia Viladomat Paloma
- Gongora Garcia Jose Alvaro
- Gongora Garcia Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22088 , F 127, S 8, H M 393999, I/A 5 (05/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-132-28
Empresa: ACTIVIDADES CINEMATOGRAFICAS SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Garcia Viladomat Paloma
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1288 , F 156, S 8, H M 24188, I/A 25 (04/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-174-28
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA VILADOMAT PALOMA
Mostramos los datos de GARCIA VILADOMAT PALOMA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA VILADOMAT PALOMA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos