PROMOCIONES CACERES Y ARGEFAN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra España, 21
Código Postal 38390
Municipio Santa Úrsula
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROMOCIONES CACERES Y ARGEFAN SL
CIF B38534921
Órgano Administración Administrador único
Propietario ARGEFAN CONSTRUCCIONES SL
VINCULACIONES DE PROMOCIONES CACERES Y ARGEFAN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES CACERES Y ARGEFAN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARGEFAN CONSTRUCCIONES SL | Socio Unico | 20/05/2014 | 14/01/2020 |
Gonzalez Gutierrez Geordina Maria | Liquidador | 14/01/2020 | 14/01/2020 |
Gonzalez Gutierrez Georgina Maria | Administrador Unico | 20/05/2014 | 14/01/2020 |
Gonzalez Gutierrez Victoria | Apoderado Mancomunado | 20/05/2014 | 14/01/2020 |
Saavedra Fernandez Jose German | Apoderado Mancomunado | 20/05/2014 | 14/01/2020 |
Barbuzano Hernandez Candelaria | Administrador Mancomunado | 20/05/2014 | |
Barbuzano Hernandez Candelaria | Apoderado Mancomunado | 20/05/2014 | |
Caceres Barbuzano Sandra | Apoderado Mancomunado | 20/05/2014 | |
Gonzalez Gutierrez Georgina Maria | Administrador Mancomunado | 20/05/2014 | |
Gonzalez Gutierrez Georgina Maria | Apoderado Mancomunado | 20/05/2014 |
ACTOS BORME DE PROMOCIONES CACERES Y ARGEFAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3329 , F 1, S 8, H TF 19928, I/A 12 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3329 , F 1, S 8, H TF 19928, I/A 12 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3329 , F 1, S 8, H TF 19928, I/A 12 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3329 , F 1, S 8, H TF 19928, I/A 12 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-38
- C/ ESPAÑA 21 - LOCAL 13 (SANTA URSULA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3329 , F 1, S 8, H TF 19928, I/A 11 (30/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-215-38
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3329 , F 1, S 8, H TF 19928, I/A 10 (20/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-101-38
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1806 , F 187, S 8, H TF 19928, I/A 9 (20/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-101-38
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1806 , F 187, S 8, H TF 19928, I/A 8 (20/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-101-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1806 , F 187, S 8, H TF 19928, I/A 8 (20/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-101-38
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1806 , F 187, S 8, H TF 19928, I/A 8 (20/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-101-38