CACERES BARBUZANO SANDRA
Informe ejecutivo de CACERES BARBUZANO SANDRA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CACERES BARBUZANO SANDRA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES FUENTE DEL LOMO SL | Apoderado | 04/01/2011 | |
PROMOCIONES CACERES Y ARGEFAM SL | Apoderado Mancomunado | 25/03/2010 |
VINCULACIONES DE CACERES BARBUZANO SANDRA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CACERES BARBUZANO SANDRA
Empresa: PROMOCIONES CACERES Y ARGEFAN SL
Apoderado Mancomunado
- Barbuzano Hernandez Candelaria
- Caceres Barbuzano Sandra
- Gonzalez Gutierrez Georgina Maria
- Saavedra Fernandez Jose German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1806 , F 187, S 8, H TF 19928, I/A 9 (20/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-101-38
Empresa: INVERSIONES FUENTE DEL LOMO SL
Apoderado
- Caceres Barbuzano Sandra
- Maria Candelaria Caceres Barbuzano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2212 , F 15, S 8, H TF 26803, I/A 3 (04/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-11-38
Empresa: PROMOCIONES CACERES Y ARGEFAM SL
Apoderado Mancomunado
- Barbuzano Hernandez Candelaria
- Caceres Barbuzano Sandra
- Gonzalez Gutierrez Georgina Maria
- Saavedra Fernandez Jose German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1806 , F 186, S 8, H TF 19928, I/A 7 (25/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-64-38
Información de CACERES BARBUZANO SANDRA
Mostramos los datos de CACERES BARBUZANO SANDRA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CACERES BARBUZANO SANDRA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos