GONZALEZ GUTIERREZ GEORGINA MARIA
Informe ejecutivo de GONZALEZ GUTIERREZ GEORGINA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GONZALEZ GUTIERREZ GEORGINA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES CACERES Y ARGEFAM SL | Administrador Mancomunado | 25/03/2010 | |
PROMOCIONES CACERES Y ARGEFAM SL | Apoderado Mancomunado | 25/03/2010 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ GUTIERREZ GEORGINA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ GUTIERREZ GEORGINA MARIA
Empresa: PROMOCIONES CACERES Y ARGEFAN SL
Administrador Unico
- Gonzalez Gutierrez Georgina Maria
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3329 , F 1, S 8, H TF 19928, I/A 12 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-38
Empresa: PROMOCIONES CACERES Y ARGEFAN SL
Apoderado Mancomunado
- Barbuzano Hernandez Candelaria
- Caceres Barbuzano Sandra
- Gonzalez Gutierrez Georgina Maria
- Saavedra Fernandez Jose German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1806 , F 187, S 8, H TF 19928, I/A 9 (20/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-101-38
Empresa: PROMOCIONES CACERES Y ARGEFAN SL
Administrador Unico
- Gonzalez Gutierrez Georgina Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1806 , F 187, S 8, H TF 19928, I/A 8 (20/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-101-38
Empresa: PROMOCIONES CACERES Y ARGEFAN SL
Administrador Mancomunado
- Barbuzano Hernandez Candelaria
- Gonzalez Gutierrez Georgina Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1806 , F 187, S 8, H TF 19928, I/A 8 (20/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-101-38
Empresa: PROMOCIONES CACERES Y ARGEFAM SL
Apoderado Mancomunado
- Barbuzano Hernandez Candelaria
- Caceres Barbuzano Sandra
- Gonzalez Gutierrez Georgina Maria
- Saavedra Fernandez Jose German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1806 , F 186, S 8, H TF 19928, I/A 7 (25/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-64-38
Empresa: PROMOCIONES CACERES Y ARGEFAM SL
Administrador Mancomunado
- Barbuzano Hernandez Candelaria
- Gonzalez Gutierrez Georgina Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1806 , F 186, S 8, H TF 19928, I/A 6 (25/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-64-38
Información de GONZALEZ GUTIERREZ GEORGINA MARIA
Mostramos los datos de GONZALEZ GUTIERREZ GEORGINA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ GUTIERREZ GEORGINA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos