BARBUZANO HERNANDEZ CANDELARIA
Informe ejecutivo de BARBUZANO HERNANDEZ CANDELARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE BARBUZANO HERNANDEZ CANDELARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES CACERES Y ARGEFAM SL | Administrador Mancomunado | 25/03/2010 | |
PROMOCIONES CACERES Y ARGEFAM SL | Apoderado Mancomunado | 25/03/2010 |
VINCULACIONES DE BARBUZANO HERNANDEZ CANDELARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARBUZANO HERNANDEZ CANDELARIA
Empresa: INVERSIONES FUENTE DEL LOMO SL
Administrador Unico
- Barbuzano Hernandez Candelaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2212 , F 16, S 8, H TF 26803, I/A 4 (01/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-196-38
Administrador Unico
- Barbuzano Hernandez Candelaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1388 , F 197, S 8, H TF 2583, I/A 7 (01/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-196-38
Empresa: PLANTAS FLORAVALLES SL
Administrador Mancomunado
- Barbuzano Hernandez Candelaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1551 , F 201, S 8, H TF 15728, I/A 7 (16/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-38
Empresa: PROMOCIONES CACERES Y ARGEFAN SL
Apoderado Mancomunado
- Barbuzano Hernandez Candelaria
- Caceres Barbuzano Sandra
- Gonzalez Gutierrez Georgina Maria
- Saavedra Fernandez Jose German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1806 , F 187, S 8, H TF 19928, I/A 9 (20/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-101-38
Empresa: PROMOCIONES CACERES Y ARGEFAN SL
Administrador Mancomunado
- Barbuzano Hernandez Candelaria
- Gonzalez Gutierrez Georgina Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1806 , F 187, S 8, H TF 19928, I/A 8 (20/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-101-38
Empresa: INVERSIONES FUENTE DEL LOMO SL
Administrador Unico
- Barbuzano Hernandez Candelaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2212 , F 15, S 8, H TF 26803, I/A 2 (04/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-11-38
Empresa: PLANTAS FLORAVALLES SL
Administrador Mancomunado
- Barbuzano Hernandez Candelaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1551 , F 200, S 8, H TF 15728, I/A 5 (31/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-76-38
Empresa: PROMOCIONES CACERES Y ARGEFAM SL
Apoderado Mancomunado
- Barbuzano Hernandez Candelaria
- Caceres Barbuzano Sandra
- Gonzalez Gutierrez Georgina Maria
- Saavedra Fernandez Jose German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1806 , F 186, S 8, H TF 19928, I/A 7 (25/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-64-38
Empresa: PROMOCIONES CACERES Y ARGEFAM SL
Administrador Mancomunado
- Barbuzano Hernandez Candelaria
- Gonzalez Gutierrez Georgina Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1806 , F 186, S 8, H TF 19928, I/A 6 (25/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-64-38
Administrador Unico
- Barbuzano Hernandez Candelaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1388 , F 197, S 8, H TF 2583, I/A 6 (09/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-54-38
Información de BARBUZANO HERNANDEZ CANDELARIA
Mostramos los datos de BARBUZANO HERNANDEZ CANDELARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARBUZANO HERNANDEZ CANDELARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos