PEDROLA SOCIEDAD MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza España, 1
Código Postal 50690
Municipio Pedrola
Provincia Zaragoza
Razón Social PEDROLA SOCIEDAD MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO SL
CIF B50896398
Capital Social 12020.2 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PEDROLA SOCIEDAD MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PEDROLA SOCIEDAD MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cubero Gaspar Maria Jesus | Consejero | 04/01/2012 | 17/04/2012 |
Ejido Tormez Felipe | Pr.Cons.Liq | 17/04/2012 | 17/04/2012 |
Ejido Tormez Felipe | Presidente | 04/01/2012 | 17/04/2012 |
Ejido Tormez Felipe | Consejero | 04/01/2012 | 17/04/2012 |
Español Algarate Fernando | Vpr.Cons.Liq | 17/04/2012 | 17/04/2012 |
Español Algarate Fernando | Vicepresidente | 04/01/2012 | 17/04/2012 |
Español Algarate Fernando | Consejero | 04/01/2012 | 17/04/2012 |
Espligares Garcia Alejandro | Consejero | 04/01/2012 | 17/04/2012 |
Langarita Bercero Aurelio | Secr.Cons.Li | 17/04/2012 | 17/04/2012 |
Langarita Bercero Aurelio | Secretario | 04/01/2012 | 17/04/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PEDROLA SOCIEDAD MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2709 , F 157, S 8, H Z 29807, I/A 7 (17/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-80-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2709 , F 157, S 8, H Z 29807, I/A 7 (17/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-80-50
- Quedan nombrados vocales del consejo de liquidación Doña María Jesus Cubero Gaspar y Don Alejandro Espligares García
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2709 , F 157, S 8, H Z 29807, I/A 7 (17/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-80-50
Pr.Cons.Liq
Secr.Cons.Li
Vpr.Cons.Liq
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2709 , F 157, S 8, H Z 29807, I/A 7 (17/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-80-50
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2709 , F 157, S 8, H Z 29807, I/A 7 (17/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-80-50
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2709 , F 157, S 8, H Z 29807, I/A 6 (04/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-13-50
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2709 , F 157, S 8, H Z 29807, I/A 6 (04/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-13-50
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-148-50
Capital Anterior: | 84.141,69 | Euros |
Disminución de capital | 72.121,49 | Euros |
Capital Actual: | 12.020,20 | Euros |
Porcentaje: | 85,71 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2709 , F 157, S 8, H Z 29807, I/A 5 (14/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-141-50
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2709 , F 156, S 8, H Z 29807, I/A 4 (14/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-141-50