EJIDO TORMEZ FELIPE
Informe ejecutivo de EJIDO TORMEZ FELIPE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE EJIDO TORMEZ FELIPE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
POLIGONO PRADILLO 2004 SL | Consejero | 19/02/2021 | 04/12/2023 |
POLIGONO PRADILLO 2004 SL | Secretario | 19/02/2021 | 04/12/2023 |
POLIGONO PRADILLO 2004 SL | Consejero | 21/03/2017 | 19/02/2021 |
POLIGONO PRADILLO 2004 SL | Presidente | 21/03/2017 | 19/02/2021 |
POLIGONO PRADILLO 2004 SL | Presidente | 28/02/2017 | 21/03/2017 |
POLIGONO PRADILLO 2004 SL | Consejero | 28/02/2017 | 21/03/2017 |
PEDROLA SOCIEDAD MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO SL | Pr.Cons.Liq | 17/04/2012 | 17/04/2012 |
PEDROLA SOCIEDAD MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO SL | Presidente | 04/01/2012 | 17/04/2012 |
PEDROLA SOCIEDAD MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO SL | Consejero | 04/01/2012 | 17/04/2012 |
VINCULACIONES DE EJIDO TORMEZ FELIPE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EJIDO TORMEZ FELIPE
Empresa: POLIGONO PRADILLO 2004 SL
Consejero
- Ejido Tormez Felipe
- Langarita Bercero Aurelio
Secretario
- Ejido Tormez Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4506 , F 105, S 8, H Z 35701, I/A 16 (04/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-234-50
Empresa: POLIGONO PRADILLO 2004 SL
Consejero
Presidente
Secretario
- Ejido Tormez Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3067 , F 221, S 8, H Z 35701, I/A 15 (19/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-39-50
Empresa: POLIGONO PRADILLO 2004 SL
Consejero
Presidente
- Ejido Tormez Felipe
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3067 , F 221, S 8, H Z 35701, I/A 15 (19/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-39-50
Empresa: POLIGONO PRADILLO 2004 SL
Consejero
Presidente
- Ejido Tormez Felipe
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3067 , F 221, S 8, H Z 35701, I/A 14 (21/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-60-50
Empresa: POLIGONO PRADILLO 2004 SL
Consejero
Presidente
- Ejido Tormez Felipe
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3067 , F 221, S 8, H Z 35701, I/A 14 (21/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-60-50
Empresa: POLIGONO PRADILLO 2004 SL
Consejero
Presidente
- Ejido Tormez Felipe
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3067 , F 220, S 8, H Z 35701, I/A 12 (28/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-46-50
Pr.Cons.Liq
- Ejido Tormez Felipe
Secr.Cons.Li
Vpr.Cons.Liq
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2709 , F 157, S 8, H Z 29807, I/A 7 (17/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-80-50
Consejero
Presidente
- Ejido Tormez Felipe
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2709 , F 157, S 8, H Z 29807, I/A 7 (17/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-80-50
Consejero
Presidente
- Ejido Tormez Felipe
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2709 , F 157, S 8, H Z 29807, I/A 6 (04/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-13-50
Información de EJIDO TORMEZ FELIPE
Mostramos los datos de EJIDO TORMEZ FELIPE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EJIDO TORMEZ FELIPE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos