ESPLIGARES GARCIA ALEJANDRO
Informe ejecutivo de ESPLIGARES GARCIA ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ESPLIGARES GARCIA ALEJANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
POLIGONO PRADILLO 2004 SL | Consejero | 28/02/2017 | 21/03/2017 |
PEDROLA SOCIEDAD MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO SL | Consejero | 04/01/2012 | 17/04/2012 |
VINCULACIONES DE ESPLIGARES GARCIA ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESPLIGARES GARCIA ALEJANDRO
Empresa: POLIGONO PRADILLO 2004 SL
Consejero
- Ejido Tormez Felipe
- Español Algarate Fernando
- Espligares Garcia Alejandro
- Langarita Bercero Aurelio
- Sancho Cabanillas Antonio Miguel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3067 , F 221, S 8, H Z 35701, I/A 14 (21/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-60-50
Empresa: POLIGONO PRADILLO 2004 SL
Consejero
- Ejido Tormez Felipe
- Español Algarate Fernando
- Espligares Garcia Alejandro
- Langarita Bercero Aurelio
- Sancho Cabanillas Antonio Miguel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3067 , F 220, S 8, H Z 35701, I/A 12 (28/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-46-50
Consejero
- Cubero Gaspar Maria Jesus
- Ejido Tormez Felipe
- Español Algarate Fernando
- Espligares Garcia Alejandro
- Langarita Bercero Aurelio
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2709 , F 157, S 8, H Z 29807, I/A 7 (17/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-80-50
Consejero
- Cubero Gaspar Maria Jesus
- Ejido Tormez Felipe
- Español Algarate Fernando
- Espligares Garcia Alejandro
- Langarita Bercero Aurelio
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2709 , F 157, S 8, H Z 29807, I/A 6 (04/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-13-50
Información de ESPLIGARES GARCIA ALEJANDRO
Mostramos los datos de ESPLIGARES GARCIA ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESPLIGARES GARCIA ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos