ZALDIVAR LAZARO JOSE ANGEL
Informe ejecutivo de ZALDIVAR LAZARO JOSE ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ZALDIVAR LAZARO JOSE ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
POLIGONO PRADILLO 2004 SL | Presidente | 28/02/2017 | |
POLIGONO PRADILLO 2004 SL | Consejero Delegado Mancomunado | 28/02/2017 | |
POLIGONO PRADILLO 2004 SL | Consejero | 28/02/2017 | |
PEDROLA SOCIEDAD MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO SL | Presidente | 04/01/2012 | |
PEDROLA SOCIEDAD MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO SL | Consejero | 04/01/2012 | |
PEDROLA SOCIEDAD MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO SL | Consejero Delegado | 14/07/2011 | 04/01/2012 |
VINCULACIONES DE ZALDIVAR LAZARO JOSE ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZALDIVAR LAZARO JOSE ANGEL
Empresa: POLIGONO PRADILLO 2004 SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Remon Garces Narciso M
- Zaldivar Lazaro Jose Angel
Consejero
- Bielsa Ruiz J. Alfonso
- Remon Garces Narciso M
- Sancho Cabanillas Antonio Miguel
- Santolaya Garcia Cristina
- Zaldivar Lazaro Jose Angel
Presidente
- Zaldivar Lazaro Jose Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3067 , F 220, S 8, H Z 35701, I/A 12 (28/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-46-50
Consejero Delegado
- Zaldivar Lazaro Jose Angel
Consejero
- Bielsa Ruiz Jesus Alfonso
- Cubero Gaspar Maria Jesus
- Remon Garces Naciso Miguel
- Santolaya Garcia Cristina
- Zaldivar Lazaro Jose Angel
Presidente
- Zaldivar Lazaro Jose Angel
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2709 , F 157, S 8, H Z 29807, I/A 6 (04/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-13-50
Consejero Delegado
- Zaldivar Lazaro Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2709 , F 156, S 8, H Z 29807, I/A 4 (14/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-141-50
Información de ZALDIVAR LAZARO JOSE ANGEL
Mostramos los datos de ZALDIVAR LAZARO JOSE ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZALDIVAR LAZARO JOSE ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos