ONET CEE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de Valdelaparra, 3
Código Postal 28100
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ONET CEE SL
CIF B85245777
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 31/05/2006
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ONET CEE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ONET CEE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aznavour Jean Pierre | Administrador Solidario | 08/08/2011 | 09/07/2013 |
Brousse Alain | Administrador Solidario | 08/08/2011 | 09/07/2013 |
Marco Gonzalez De Canales Domenech Pablo Marco | Apoderado Solidario | 09/08/2011 | 09/07/2013 |
Sirerol Frederic | Liquidador | 09/07/2013 | 09/07/2013 |
Sirerol Frederic | Apoderado Solidario | 09/08/2011 | 09/07/2013 |
Cantorne Laurent | Administrador Unico | 08/08/2011 |
ACTOS BORME DE ONET CEE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24987 , F 48, S 8, H M 449921, I/A 5 (09/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-134-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24987 , F 48, S 8, H M 449921, I/A 5 (09/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-134-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24987 , F 48, S 8, H M 449921, I/A 5 (09/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-134-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24987 , F 48, S 8, H M 449921, I/A 5 (09/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-134-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-171-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24987 , F 47, S 8, H M 449921, I/A 4 (09/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-163-28
- AVDA VALDELAPARRA, 3 - LOCAL 3A 1& (ALCOBENDAS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24987 , F 47, S 8, H M 449921, I/A 3 (08/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-158-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24987 , F 47, S 8, H M 449921, I/A 2 (08/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-158-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24987 , F 47, S 8, H M 449921, I/A 2 (08/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-158-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24987 , F 47, S 8, H M 449921, I/A 2 (08/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-158-28