AZNAVOUR JEAN PIERRE
Informe ejecutivo de AZNAVOUR JEAN PIERRE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AZNAVOUR JEAN PIERRE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ONET CEE SL | Administrador Solidario | 08/08/2011 | 09/07/2013 |
ONET ESPAÑA SA | Consejero Delegado | 23/11/2010 | 19/09/2012 |
ONET ESPAÑA SA | Consejero | 23/11/2010 | 19/09/2012 |
VINCULACIONES DE AZNAVOUR JEAN PIERRE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AZNAVOUR JEAN PIERRE
Empresa: ONET CEE SL
Administrador Solidario
- Aznavour Jean Pierre
- Brousse Alain
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24987 , F 48, S 8, H M 449921, I/A 5 (09/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-134-28
Empresa: ONET ESPAÑA SA
Consejero Delegado
- Aznavour Jean Pierre
Consejero
- Aznavour Jean Pierre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26413 , F 6, S 8, H M 163512, I/A 50 (19/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-187-28
Empresa: ONET CEE SL
Administrador Solidario
- Aznavour Jean Pierre
- Brousse Alain
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24987 , F 47, S 8, H M 449921, I/A 2 (08/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-158-28
Empresa: ONET ESPAÑA SA
Consejero Delegado
- Aznavour Jean Pierre
Consejero
- Aznavour Jean Pierre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26413 , F 4, S 8, H M 163512, I/A 45 (23/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-233-28
Información de AZNAVOUR JEAN PIERRE
Mostramos los datos de AZNAVOUR JEAN PIERRE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AZNAVOUR JEAN PIERRE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos