BROUSSE ALAIN
Informe ejecutivo de BROUSSE ALAIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BROUSSE ALAIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ONET ESPAÑA SA | Presidente | 19/09/2012 | 30/01/2015 |
ONET ESPAÑA SA | Consejero Delegado | 19/09/2012 | 30/01/2015 |
ONET ESPAÑA SA | Consejero | 19/09/2012 | 30/01/2015 |
ONET CEE SL | Administrador Solidario | 08/08/2011 | 09/07/2013 |
VINCULACIONES DE BROUSSE ALAIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BROUSSE ALAIN
Empresa: ONET ESPAÑA SA
Consejero Delegado
- Brousse Alain
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Brousse Alain
- Silberfeld Jacques Max
Presidente
- Brousse Alain
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26413 , F 7, S 8, H M 163512, I/A 53 (30/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-28
Empresa: ONET CEE SL
Administrador Solidario
- Aznavour Jean Pierre
- Brousse Alain
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24987 , F 48, S 8, H M 449921, I/A 5 (09/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-134-28
Empresa: ONET ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26413 , F 6, S 8, H M 163512, I/A 50 (19/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-187-28
Empresa: ONET CEE SL
Administrador Solidario
- Aznavour Jean Pierre
- Brousse Alain
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24987 , F 47, S 8, H M 449921, I/A 2 (08/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-158-28
Información de BROUSSE ALAIN
Mostramos los datos de BROUSSE ALAIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BROUSSE ALAIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos