CANTORNE LAURENT
Informe ejecutivo de CANTORNE LAURENT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CANTORNE LAURENT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ONET ESPAÑA SA | Consejero | 19/09/2012 | 27/06/2018 |
ONET CEE SL | Administrador Unico | 08/08/2011 |
VINCULACIONES DE CANTORNE LAURENT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANTORNE LAURENT
Empresa: ONET ESPAÑA SA
Consejero
- Cantorne Laurent
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34480 , F 174, S 8, H M 163512, I/A 69 (03/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-90-28
Empresa: ONET ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26413 , F 6, S 8, H M 163512, I/A 50 (19/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-187-28
Empresa: ONET CEE SL
Administrador Unico
- Cantorne Laurent
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24987 , F 47, S 8, H M 449921, I/A 2 (08/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-158-28
Información de CANTORNE LAURENT
Mostramos los datos de CANTORNE LAURENT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANTORNE LAURENT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos