MEZZO - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Badajoz, 145
Código Postal 08018
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social MEZZO
Capital Social 0.0 Euros
Actividad Actividades de los centros de llamadas
Fecha de Constitución 12/06/2013
VINCULACIONES DE MEZZO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MEZZO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Christophe Bouyssonnade | Director Sucursal | 14/11/2018 | 26/11/2018 |
Enciso Amor Maria Del Carmen | Apoderado Solidario | 30/08/2013 | 26/11/2018 |
Manuel Didier | Director Sucursal | 28/04/2015 | 14/11/2018 |
Bernard Avril | REPR.SUCURS. | 07/10/2014 | 28/04/2015 |
Emmanuel Bernard Clair | REPR.SUCURS. | 25/07/2013 | 07/10/2014 |
ACTOS BORME DE MEZZO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43877 , F 168, S 8, H B 440743, I/A 6 (26/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-231-08
Director Sucursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43877 , F 167, S 8, H B 440743, I/A 5 (14/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-08
Director Sucursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43877 , F 167, S 8, H B 440743, I/A 5 (14/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-08
Director Sucursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43877 , F 166, S 8, H B 440743, I/A 4 (28/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-84-08
REPR.SUCURS.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43877 , F 166, S 8, H B 440743, I/A 4 (28/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-84-08
- CONSTANCIA DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD MATRIZ
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43877 , F 165, S 8, H B 440743, I/A 3 (07/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-196-08
REPR.SUCURS.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43877 , F 165, S 8, H B 440743, I/A 3 (07/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-196-08
REPR.SUCURS.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43877 , F 165, S 8, H B 440743, I/A 3 (07/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-196-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43877 , F 165, S 8, H B 440743, I/A 2 (30/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-170-08
REPR.SUCURS.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43877 , F 164, S 8, H B 440743, I/A 1 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-145-08