MANUEL DIDIER
Informe ejecutivo de MANUEL DIDIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MANUEL DIDIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MEZZO | Director Sucursal | 28/04/2015 | 14/11/2018 |
MEZZO BARCELONA SL | Administrador Unico | 23/04/2015 | 03/11/2017 |
VINCULACIONES DE MANUEL DIDIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MANUEL DIDIER
Empresa: MEZZO
Director Sucursal
- Manuel Didier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43877 , F 167, S 8, H B 440743, I/A 5 (14/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-08
Empresa: MEZZO BARCELONA SL
Administrador Unico
- Manuel Didier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43418 , F 83, S 8, H B 429292, I/A 10 (03/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-216-08
Empresa: MEZZO
Director Sucursal
- Manuel Didier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43877 , F 166, S 8, H B 440743, I/A 4 (28/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-84-08
Empresa: MEZZO BARCELONA SL
Administrador Unico
- Manuel Didier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43418 , F 83, S 8, H B 429292, I/A 8 (23/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-82-08
Información de MANUEL DIDIER
Mostramos los datos de MANUEL DIDIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MANUEL DIDIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos