MEZZO BARCELONA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Diagonal, 484
Código Postal 08006
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social MEZZO BARCELONA SL
CIF B65887622
Capital Social 450000.0 Euros
Actividad Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 08/10/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MEZZO BARCELONA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MEZZO BARCELONA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Abderrahim Kajja | Apoderado Mancomunado | 03/11/2017 | 15/07/2021 |
Alemany Castell Marta | Apoderado Solidario | 16/01/2014 | 15/07/2021 |
Alexandre Lenglart | Apoderado Mancomunado | 03/11/2017 | 15/07/2021 |
Carmen Inciso | Apoderado Solidario | 25/06/2013 | 15/07/2021 |
Christophe Bouyssonnade | Apoderado Solidario | 03/11/2017 | 15/07/2021 |
Christophe Bouyssonnade | Apoderado Mancomunado | 03/11/2017 | 15/07/2021 |
Florent Guillabert | Administrador Unico | 03/11/2017 | 15/07/2021 |
Florent Guillabert | Liquidador | 15/07/2021 | 15/07/2021 |
Frederic Bauduin | Apoderado Mancomunado | 03/11/2017 | 15/07/2021 |
Frederic Bauduin | Apoderado Solidario | 03/11/2017 | 15/07/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MEZZO BARCELONA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43418 , F 86, S 8, H B 429292, I/A 17 (15/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-140-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43418 , F 86, S 8, H B 429292, I/A 17 (15/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-140-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43418 , F 86, S 8, H B 429292, I/A 17 (15/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-140-08
- AV DIAGONAL Num.484 P.3 PTA.2 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43418 , F 86, S 8, H B 429292, I/A 16 (19/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-41-08
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43418 , F 86, S 8, H B 429292, I/A 15 (13/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-37-08
- En el BORME no.123/2013 y con referencia 299772 SE COMETIO ERROR EN CUANTO AL NOMBRAMIENTO DE LA APODERADA CARMEN INCISO, SIENDO LO CORRECTO "CARMEN ENCISO"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43418 , F 81, S 8, H B 429292, I/A 2 (25/06/2013)
CVE: BORME-A-2018-35-08
- CAMBIO DE SOCIO UNICO, SIENDO EL NUEVO SOCIO UNICO "MEZZO SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE A ASSOCIE UNIQUE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43418 , F 85, S 8, H B 429292, I/A 14 (18/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43418 , F 85, S 8, H B 429292, I/A 13 (03/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-216-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43418 , F 84, S 8, H B 429292, I/A 12 (03/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-216-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43418 , F 84, S 8, H B 429292, I/A 11 (03/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-216-08