BERNARD AVRIL
Informe ejecutivo de BERNARD AVRIL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BERNARD AVRIL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MEZZO | REPR.SUCURS. | 07/10/2014 | 28/04/2015 |
MEZZO BARCELONA SL | Administrador Unico | 05/06/2014 | 23/04/2015 |
VINCULACIONES DE BERNARD AVRIL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERNARD AVRIL
Empresa: MEZZO
REPR.SUCURS.
- Bernard Avril
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43877 , F 166, S 8, H B 440743, I/A 4 (28/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-84-08
Empresa: MEZZO BARCELONA SL
Administrador Unico
- Bernard Avril
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43418 , F 83, S 8, H B 429292, I/A 8 (23/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-82-08
Empresa: MEZZO
REPR.SUCURS.
- Bernard Avril
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43877 , F 165, S 8, H B 440743, I/A 3 (07/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-196-08
Empresa: MEZZO BARCELONA SL
Administrador Unico
- Bernard Avril
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43418 , F 82, S 8, H B 429292, I/A 7 (05/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-113-08
Información de BERNARD AVRIL
Mostramos los datos de BERNARD AVRIL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERNARD AVRIL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos