EMMANUEL BERNARD CLAIR
Informe ejecutivo de EMMANUEL BERNARD CLAIR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE EMMANUEL BERNARD CLAIR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MEZZO | REPR.SUCURS. | 25/07/2013 | 07/10/2014 |
MEZZO BARCELONA SL | Administrador Unico | 29/10/2012 | 05/06/2014 |
CONTENTIA FRANCE | REPR.SUCURS. | 13/02/2009 | 20/04/2010 |
VINCULACIONES DE EMMANUEL BERNARD CLAIR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EMMANUEL BERNARD CLAIR
Empresa: MEZZO
REPR.SUCURS.
- Emmanuel Bernard Clair
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43877 , F 165, S 8, H B 440743, I/A 3 (07/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-196-08
Empresa: MEZZO BARCELONA SL
Administrador Unico
- Emmanuel Bernard Clair
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43418 , F 82, S 8, H B 429292, I/A 7 (05/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-113-08
Empresa: MEZZO
REPR.SUCURS.
- Emmanuel Bernard Clair
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43877 , F 164, S 8, H B 440743, I/A 1 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-145-08
Empresa: MEZZO BARCELONA SL
Administrador Unico
- Emmanuel Bernard Clair
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43418 , F 79, S 8, H B 429292, I/A 1 (29/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-215-08
Empresa: CONTENTIA FRANCE
REPR.SUCURS.
- Emmanuel Bernard Clair
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41029 , F 54, S 8, H B 256784, I/A 17 (20/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-80-08
Empresa: CONTENTIA FRANCE
REPR.SUCURS.
- Emmanuel Bernard Clair
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36988 , F 137, S 8, H B 256784, I/A 11 (13/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-37-08
Información de EMMANUEL BERNARD CLAIR
Mostramos los datos de EMMANUEL BERNARD CLAIR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EMMANUEL BERNARD CLAIR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos