MEGA 2008 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Pare Sallares, 39
Código Postal 08201
Municipio Sabadell
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social MEGA 2008 SL
CIF B43969609
Capital Social 43000.0 Euros
Fecha de Constitución 01/01/2009
Nombres Anteriores
- MECANITZATS DEL GAIA 2008 SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MEGA 2008 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MEGA 2008 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arnedo Garcia Antonio | Administrador Unico | 17/11/2014 | 27/04/2021 |
Arnedo Garcia Antonio | Liquidador | 27/04/2021 | 27/04/2021 |
Santamaria Peralta Maria Teresa | Apoderado Solidario | 27/11/2014 | 27/04/2021 |
Arnedo Santamaria Meritxell | Administrador Unico | 03/08/2012 | 17/11/2014 |
Bentue Santandreu Raul | Administrador Unico | 19/10/2010 | 03/08/2012 |
Bentue Santandreu Raul | Administrador Solidario | 05/02/2009 | 19/10/2010 |
Nel.Lo Fernandez Carlos | Administrador Solidario | 05/02/2009 | 19/10/2010 |
ACTOS BORME DE MEGA 2008 SL
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 19.- SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42244 , F 80, S 8, H B 404998, I/A 12 (20/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-84-08
- CL PADRE SALLARES Num.39 (SABADELL)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42244 , F 80, S 8, H B 404998, I/A 11 (07/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-73-08
Empresa: MECANITZATS DEL GAIA 2008 SL
- MEGA 2008 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42244 , F 80, S 8, H B 404998, I/A 10 (05/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-153-08
Empresa: MECANITZATS DEL GAIA 2008 SL
- PERDIDA DEL CARACTER DE UNIPERSONAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42231 , F 37, S 8, H B 404998, I/A 9 (24/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-43-08
Empresa: MECANITZATS DEL GAIA 2008 SL
Capital Anterior: | 30.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 13.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 43.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 43,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42231 , F 37, S 8, H B 404998, I/A 9 (24/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-43-08
Empresa: MECANITZATS DEL GAIA 2008 SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42231 , F 37, S 8, H B 404998, I/A 8 (27/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-234-08
Empresa: MECANITZATS DEL GAIA 2008 SL
- CL BERNAT ROCABERTI Num.14 (SABADELL)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42231 , F 35, S 8, H B 404998, I/A 7 (17/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-226-08
Empresa: MECANITZATS DEL GAIA 2008 SL
- Otras modificaciones estatutarias: ART.19: SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42231 , F 35, S 8, H B 404998, I/A 7 (17/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-226-08
Empresa: MECANITZATS DEL GAIA 2008 SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42231 , F 35, S 8, H B 404998, I/A 7 (17/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-226-08
Empresa: MECANITZATS DEL GAIA 2008 SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42231 , F 35, S 8, H B 404998, I/A 7 (17/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-226-08