ARNEDO GARCIA ANTONIO
Informe ejecutivo de ARNEDO GARCIA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ARNEDO GARCIA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GPI 2015 SL | Administrador Unico | 13/11/2014 | |
FITBOL SYSTEM SL | Administrador Unico | 12/11/2014 |
VINCULACIONES DE ARNEDO GARCIA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARNEDO GARCIA ANTONIO
Empresa: ISOTUBI SL
Apoderado
- Arnedo Garcia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36382 , F 175, S 8, H B 15640, I/A 20 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-227-08
Empresa: MECANITZATS DEL GAIA 2008 SL
Administrador Unico
- Arnedo Garcia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42231 , F 35, S 8, H B 404998, I/A 7 (17/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-226-08
Empresa: GRUPO PERTINOX ISOTUBI SL
Administrador Unico
- Arnedo Garcia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33154 , F 187, S 8, H B 223940, I/A 3 (13/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-222-08
Empresa: GRUPO PERTINOX ISOTUBI SL
Consejero Delegado
- Arnedo Garcia Antonio
- Arnedo Santamaria Meritxell
Consejero
- Arnedo Garcia Antonio
- Arnedo Santamaria Meritxell
- Arnedo Santamaria Nuria
- Santamaria Peralta Maria Teresa
Presidente
- Arnedo Garcia Antonio
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33154 , F 187, S 8, H B 223940, I/A 3 (13/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-222-08
Empresa: FITBOL SYSTEM SL
Administrador Unico
- Arnedo Garcia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34610 , F 210, S 8, H B 252532, I/A 4 (12/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-222-08
Empresa: ISOTUBI SL
Consejero
- Arnedo Garcia Antonio
- Arnedo Santamaria Nuria
- Bernabeu Anton Marc
- Santamaria Peralta Maria Teresa
Presidente
- Arnedo Garcia Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36382 , F 172, S 8, H B 15640, I/A 14 (09/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-205-08
Información de ARNEDO GARCIA ANTONIO
Mostramos los datos de ARNEDO GARCIA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARNEDO GARCIA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos