BENTUE SANTANDREU RAUL
Informe ejecutivo de BENTUE SANTANDREU RAUL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BENTUE SANTANDREU RAUL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EPOD 2023 SL | Administrador Unico | 16/01/2024 | |
MASETUR SL | Administrador Solidario | 10/12/2009 |
VINCULACIONES DE BENTUE SANTANDREU RAUL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BENTUE SANTANDREU RAUL
Empresa: EPOD 2023 SL
Administrador Unico
- Bentue Santandreu Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49092 , F 176, S 8, H B 607424, I/A 1 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-08
Empresa: THERMO ZETA SL
Administrador Unico
- Bentue Santandreu Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46457 , F 176, S 8, H B 520644, I/A 2 (24/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-148-08
Empresa: WELLNESS BAGES SL
Administrador Unico
- Bentue Santandreu Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44876 , F 118, S 8, H B 470087, I/A 2 (09/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-115-08
Empresa: THERMO ZETA SL
Administrador Unico
- Bentue Santandreu Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46457 , F 176, S 8, H B 520644, I/A 1 (18/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-120-08
Empresa: WELLNESS BAGES SL
Administrador Unico
- Bentue Santandreu Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44876 , F 117, S 8, H B 470087, I/A 1 (17/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-117-08
Empresa: MECANITZATS DEL GAIA 2008 SL
Administrador Unico
- Bentue Santandreu Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42231 , F 35, S 8, H B 404998, I/A 5 (03/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-155-08
Empresa: MECANITZATS DEL GAIA 2008 SL
Administrador Unico
- Bentue Santandreu Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2468 , F 53, S 8, H T 39732, I/A 2 (19/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-216-43
Empresa: MECANITZATS DEL GAIA 2008 SL
Administrador Solidario
- Bentue Santandreu Raul
- Nel.Lo Fernandez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2468 , F 53, S 8, H T 39732, I/A 2 (19/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-216-43
Empresa: MASETUR SL
Administrador Solidario
- Bentue Santandreu Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21468 , F 15, S 8, H B 22451, I/A 9 (10/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-243-08
Empresa: MECANITZATS DEL GAIA 2008 SL
Administrador Solidario
- Bentue Santandreu Raul
- Nel.Lo Fernandez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2468 , F 50, S 8, H T 39732, I/A 1 (05/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-36-43
Información de BENTUE SANTANDREU RAUL
Mostramos los datos de BENTUE SANTANDREU RAUL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BENTUE SANTANDREU RAUL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos