WELLNESS BAGES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Magalhaes, 79
Código Postal 08004
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social WELLNESS BAGES SL
CIF B66557687
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de mantenimiento físico
Fecha de Constitución 16/06/2015
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Torrentsgeneros Criado Gemma
VINCULACIONES DE WELLNESS BAGES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE WELLNESS BAGES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bordas Montoliu Joaquin | REP.ADM.CONC | 30/12/2020 | 30/12/2020 |
PENTACONSULTORES INSOLVENCY PRACTITIONERS SLP | Administrador Concursal | 30/12/2020 | 30/12/2020 |
Torrentsgeneros Criado Gemma | Administrador Unico | 09/06/2020 | 30/12/2020 |
Bentue Santandreu Raul | Administrador Unico | 17/06/2015 | 09/06/2020 |
ACTOS BORME DE WELLNESS BAGES SL
- JUZGADO SOCIAL 5 BARCELONA, RESOLUCION FIRME DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2022, DECLARACION DE INSOLVENCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44876 , F 119, S 8, H B 470087, I/A 5 (21/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-227-08
- JUZGADO SOCIAL 5 DE BARCELONA, RESOLUCION FIRME DE FECHA 1 DE FEBRERO DE 2022, DECLARACION DE INSOLVENCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44876 , F 119, S 8, H B 470087, I/A 4 (09/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-53-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44876 , F 118, S 8, H B 470087, I/A 3 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 1256/2020,RESOLUCIONES FIRMES DE FECHA 15/09/2020 Y 02/12/2020, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44876 , F 118, S 8, H B 470087, I/A 3 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44876 , F 118, S 8, H B 470087, I/A 3 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44876 , F 118, S 8, H B 470087, I/A 3 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44876 , F 118, S 8, H B 470087, I/A 2 (09/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-115-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44876 , F 118, S 8, H B 470087, I/A 2 (09/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-115-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44876 , F 117, S 8, H B 470087, I/A 1 (17/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-117-08
Dirección:CL MAGALLANES NUM.79 P.BA (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:16/06/15
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO FISICO.CNAE ACTIVIDAD PRINCIPAL:ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO FISICO 9604
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44876 , F 117, S 8, H B 470087, I/A 1 (17/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-117-08