MARBET EVENTOS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Dels Joiers, 21
Código Postal 08184
Municipio Palau-solità i Plegamans
Provincia Barcelona
Razón Social MARBET EVENTOS SA
CIF A63961536
Actividad Actividades de las agencias de viajes
Fecha de Constitución 01/10/2005
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Roger Rull Ignacio
VINCULACIONES DE MARBET EVENTOS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MARBET EVENTOS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Benitez Villena Juan | Apoderado Mancomunado | 13/01/2016 | 20/01/2017 |
Cima Julia Eusebio | Consejero | 05/01/2016 | 20/01/2017 |
Ingo Schwerdtfeger | Vicepresidente | 05/01/2016 | 20/01/2017 |
Ingo Schwerdtfeger | Consejero | 05/01/2016 | 20/01/2017 |
Lopez Urquiza Begoña | Secretario | 05/01/2016 | 20/01/2017 |
Lopez Urquiza Begoña | Consejero | 05/01/2016 | 20/01/2017 |
Roger Rull Ignacio | Presidente | 05/01/2016 | 20/01/2017 |
Roger Rull Ignacio | Consejero | 05/01/2016 | 20/01/2017 |
Roquette Castro Jose Maria | Apoderado Mancomunado | 13/01/2016 | 20/01/2017 |
Benitez Villena Juan | Apoderado | 07/01/2010 | 13/01/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MARBET EVENTOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45113 , F 211, S 8, H B 314442, I/A 12 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-20-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL. SOCIO UNICO: MARBET VIAJES ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45113 , F 211, S 8, H B 314442, I/A 11 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-26-08
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37994 , F 134, S 8, H B 314442, I/A 10 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37994 , F 134, S 8, H B 314442, I/A 10 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-08
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37994 , F 134, S 8, H B 314442, I/A 9 (05/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-08
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37994 , F 134, S 8, H B 314442, I/A 9 (05/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-08
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37994 , F 133, S 8, H B 314442, I/A 8 (21/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-19-08
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37994 , F 133, S 8, H B 314442, I/A 8 (21/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-19-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37994 , F 133, S 8, H B 314442, I/A 7 (14/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-119-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2011-13-08