BUSTOS MARTIN JOSE FRANCISCO
Informe ejecutivo de BUSTOS MARTIN JOSE FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BUSTOS MARTIN JOSE FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARBET VIAJES ESPAÑA SA | Apoderado | 07/01/2010 | 21/01/2016 |
MARBET SERVICIOS CREATIVOS SA | Apoderado | 07/01/2010 | 21/01/2016 |
MARBET EVENTOS SA | Apoderado | 07/01/2010 | 13/01/2016 |
VINCULACIONES DE BUSTOS MARTIN JOSE FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BUSTOS MARTIN JOSE FRANCISCO
Empresa: MARBET VIAJES ESPAÑA SA
Apoderado
- Benitez Villena Juan
- Bustos Martin Jose Francisco
- Fernandez Vigo Maria Dolores
- Garcia Montoya Rafael
- Ramirez Codina Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35366 , F 57, S 8, H B 265196, I/A 12 (21/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-08
Empresa: MARBET SERVICIOS CREATIVOS SA
Apoderado
- Benitez Villena Juan
- Bustos Martin Jose Francisco
- Fernandez Vigo Maria Dolores
- Garcia Montoya Rafael
- Ramirez Codina Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35568 , F 222, S 8, H B 272520, I/A 9 (21/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-08
Empresa: MARBET EVENTOS SA
Apoderado
- Benitez Villena Juan
- Bustos Martin Jose Francisco
- Fernandez Vigo Maria Dolores
- Garcia Montoya Rafael
- Ramirez Codina Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37994 , F 134, S 8, H B 314442, I/A 10 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-08
Empresa: MARBET EVENTOS SA
Apoderado
- Benitez Villena Juan
- Bustos Martin Jose Francisco
- Fernandez Vigo Maria Dolores
- Garcia Montoya Rafael
- Ramirez Codina Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37994 , F 132, S 8, H B 314442, I/A 6 (07/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-08
Empresa: MARBET SERVICIOS CREATIVOS SA
Apoderado
- Benitez Villena Juan
- Bustos Martin Jose Francisco
- Fernandez Vigo Maria Dolores
- Garcia Montoya Rafael
- Ramirez Codina Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35568 , F 220, S 8, H B 272520, I/A 6 (07/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-08
Empresa: MARBET VIAJES ESPAÑA SA
Apoderado
- Benitez Villena Juan
- Bustos Martin Jose Francisco
- Fernandez Vigo Maria Dolores
- Garcia Montoya Rafael
- Ramirez Codina Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35366 , F 55, S 8, H B 265196, I/A 8 (07/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-08
Información de BUSTOS MARTIN JOSE FRANCISCO
Mostramos los datos de BUSTOS MARTIN JOSE FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BUSTOS MARTIN JOSE FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos