FERNANDEZ VIGO MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de FERNANDEZ VIGO MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 25
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE FERNANDEZ VIGO MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARBET VIAJES ESPAÑA SA | Apoderado | 07/01/2010 | 21/01/2016 |
MARBET SERVICIOS CREATIVOS SA | Apoderado | 07/01/2010 | 21/01/2016 |
MARBET EVENTOS SA | Apoderado | 07/01/2010 | 13/01/2016 |
MARBET VIAJES ESPAÑA SA | Secretario | 20/04/2015 | |
MARBET VIAJES ESPAÑA SA | Consejero Delegado Mancomunado | 20/04/2015 | |
MARBET VIAJES ESPAÑA SA | Consejero | 20/04/2015 | |
MARBET EVENTOS SA | Secretario | 21/01/2015 | |
MARBET EVENTOS SA | Consejero Delegado Mancomunado | 21/01/2015 | |
MARBET EVENTOS SA | Consejero | 21/01/2015 | |
MARBET SERVICIOS CREATIVOS SA | Secretario | 21/01/2015 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE FERNANDEZ VIGO MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ VIGO MARIA DOLORES
Empresa: MARBET VIAJES ESPAÑA SA
Apoderado
- Benitez Villena Juan
- Bustos Martin Jose Francisco
- Fernandez Vigo Maria Dolores
- Garcia Montoya Rafael
- Ramirez Codina Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35366 , F 57, S 8, H B 265196, I/A 12 (21/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-08
Empresa: MARBET SERVICIOS CREATIVOS SA
Apoderado
- Benitez Villena Juan
- Bustos Martin Jose Francisco
- Fernandez Vigo Maria Dolores
- Garcia Montoya Rafael
- Ramirez Codina Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35568 , F 222, S 8, H B 272520, I/A 9 (21/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-08
Empresa: MARBET EVENTOS SA
Apoderado
- Benitez Villena Juan
- Bustos Martin Jose Francisco
- Fernandez Vigo Maria Dolores
- Garcia Montoya Rafael
- Ramirez Codina Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37994 , F 134, S 8, H B 314442, I/A 10 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-08
Empresa: MARBET VIAJES ESPAÑA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Fernandez Vigo Maria Dolores
- Ramirez Codina Juan
Consejero
- Fernandez Vigo Maria Dolores
- Ramirez Codina Juan
- Stefan Horst Lobich
Presidente
Secretario
- Fernandez Vigo Maria Dolores
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35366 , F 56, S 8, H B 265196, I/A 10 (20/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-78-08
Empresa: MARBET SERVICIOS CREATIVOS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Fernandez Vigo Maria Dolores
- Ramirez Codina Juan
Consejero
- Fernandez Vigo Maria Dolores
- Ramirez Codina Juan
- Stefan Horst Lobich
Presidente
Secretario
- Fernandez Vigo Maria Dolores
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35568 , F 221, S 8, H B 272520, I/A 7 (21/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-19-08
Empresa: MARBET EVENTOS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Fernandez Vigo Maria Dolores
- Ramirez Codina Juan
Consejero
- Fernandez Vigo Maria Dolores
- Ramirez Codina Juan
- Stefan Horst Lobich
Presidente
Secretario
- Fernandez Vigo Maria Dolores
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37994 , F 133, S 8, H B 314442, I/A 8 (21/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-19-08
Empresa: WASI HISPANIA SA
Apoderado
- Fernandez Vigo Maria Dolores
- Garcia Montoya Rafael
- Ramirez Codina Juan
- Riba Carretero Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43667 , F 11, S 8, H B 260022, I/A 11 (08/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-71-08
Empresa: WURTH MODYF SA
Apoderado
- Fernandez Vigo Maria Dolores
- Garcia Montoya Rafael
- Masip Piñol Joan Carles
- Ramirez Codina Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34127 , F 165, S 8, H B 242357, I/A 11 (26/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-47-08
Empresa: WASI HISPANIA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Fernandez Vigo Maria Dolores
- Garcia Montoya Rafael
- Ramirez Codina Juan
Presidente
Secretario
- Fernandez Vigo Maria Dolores
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35216 , F 9, S 8, H B 260022, I/A 9 (27/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-08
Empresa: W ALTOS SERVICIOS INDUSTRIALES SA
Apoderado
- Capdevila Palmer Paul
- Fernandez Vigo Maria Dolores
- Garcia Saldaña Daniel
- Ramirez Codina Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41470 , F 32, S 8, H B 192462, I/A 17 (26/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-08
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ VIGO MARIA DOLORES
Mostramos los datos de FERNANDEZ VIGO MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ VIGO MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos