ROQUETTE CASTRO JOSE MARIA
Informe ejecutivo de ROQUETTE CASTRO JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ROQUETTE CASTRO JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARBET VIAJES ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado | 21/01/2016 | |
WURTH MODYF SA | Apoderado | 08/04/2013 | |
WURTH INDUSTRIA ESPAÑA SA | Apoderado | 26/02/2013 |
VINCULACIONES DE ROQUETTE CASTRO JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROQUETTE CASTRO JOSE MARIA
Empresa: WUERTH BAIER & MICHELS ESPAÑA SA
Apoderado
- Benitez Villena Juan
- Ramirez Codina Juan
- Riba Carretero Juan Antonio
- Roquette Castro Jose Maria
- Rosa Garcia Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43667 , F 12, S 8, H B 260022, I/A 13 (21/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-82-08
Empresa: MARBET VIAJES ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
- Benitez Villena Juan
- Roquette Castro Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35366 , F 57, S 8, H B 265196, I/A 12 (21/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-08
Empresa: MARBET SERVICIOS CREATIVOS SA
Apoderado Mancomunado
- Benitez Villena Juan
- Roquette Castro Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35568 , F 222, S 8, H B 272520, I/A 9 (21/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-08
Empresa: MARBET EVENTOS SA
Apoderado Mancomunado
- Benitez Villena Juan
- Roquette Castro Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37994 , F 134, S 8, H B 314442, I/A 10 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-08
Empresa: WURTH MODYF SA
Apoderado
- Benitez Villena Juan
- Masip Piñol Joan Carles
- Ramirez Codina Juan
- Roquette Castro Jose Maria
- Rosa Garcia Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34127 , F 165, S 8, H B 242357, I/A 12 (08/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-71-08
Empresa: WASI HISPANIA SA
Apoderado
- Benitez Villena Juan
- Ramirez Codina Juan
- Riba Carretero Juan Antonio
- Roquette Castro Jose Maria
- Rosa Garcia Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43667 , F 11, S 8, H B 260022, I/A 11 (08/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-71-08
Empresa: W ALTOS SERVICIOS INDUSTRIALES SA
Apoderado
- Capdevila Palmer Paul
- Garcia Saldaña Daniel
- Ramirez Codina Juan
- Roquette Castro Jose Maria
- Rosa Garcia Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41470 , F 32, S 8, H B 192462, I/A 17 (26/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-08
Empresa: WURTH ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38048 , F 139, S 8, H B 32792, I/A 49 (19/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-206-08
Información de ROQUETTE CASTRO JOSE MARIA
Mostramos los datos de ROQUETTE CASTRO JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROQUETTE CASTRO JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos