MAQUIJESA SL - EXTINGUIDA
Municipio Jerez de la Frontera
Provincia Cádiz
Razón Social MAQUIJESA SL
CIF B11703022
Actividad Comercio al por mayor de maquinaria para la minería, la construcción y la ingeniería civil
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario MAQUIJEREZ SL
VINCULACIONES DE MAQUIJESA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MAQUIJESA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Abucha Tejero Manuel | Consejero | 27/02/2013 | 29/04/2013 |
Abucha Tejero Manuel | Secretario | 27/02/2013 | 29/04/2013 |
Abucha Tejero Manuel | Consejero Delegado Mancomunado | 29/04/2013 | 29/04/2013 |
Borrego Yuste Jose | Consejero | 27/02/2013 | 29/04/2013 |
Borrego Yuste Jose | Presidente | 27/02/2013 | 29/04/2013 |
Borrego Yuste Jose | Consejero Delegado Mancomunado | 29/04/2013 | 29/04/2013 |
MAQUIJEREZ SL | Socio Unico | 15/05/2012 | 29/04/2013 |
MAQUIJEREZ SL | Socio único | 29/04/2013 | |
Ruiz Caro Bartolome | Consejero | 27/02/2013 | 29/04/2013 |
Ruiz Caro Bartolome | Vicepresidente | 27/02/2013 | 29/04/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MAQUIJESA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1078 , F 37, S 8, H CA 11777, I/A 7 (29/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-11
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1078 , F 37, S 8, H CA 11777, I/A 7 (29/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-11
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Socio único
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1078 , F 37, S 8, H CA 11777, I/A 7 (29/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-11
Consejero Delegado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1078 , F 37, S 8, H CA 11777, I/A 6 (29/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-11
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1078 , F 36, S 8, H CA 11777, I/A 5 (27/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-11
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1078 , F 36, S 8, H CA 11777, I/A 5 (27/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-11
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1078 , F 36, S 8, H CA 11777, I/A 4 (15/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-97-11
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-164-11
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-178-11
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-191-11