RUIZ CARO BARTOLOME
Informe ejecutivo de RUIZ CARO BARTOLOME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE RUIZ CARO BARTOLOME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ CARO BARTOLOME
Empresa: MAQUIJEREZ SL
Liquidador
- Abucha Tejero Manuel
- Borrego Yuste Jose
- Ruiz Caro Bartolome
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2084 , F 28, S 8, H CA 3886, I/A 20 (02/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-111-11
Empresa: MAQUIJEREZ SL
Consejero
- Abucha Tejero Manuel
- Borrego Yuste Jose
- Ruiz Caro Bartolome
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Ruiz Caro Bartolome
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2084 , F 28, S 8, H CA 3886, I/A 20 (02/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-111-11
Empresa: MAQUIJESA SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Abucha Tejero Manuel
- Borrego Yuste Jose
- Ruiz Caro Bartolome
Presidente
Secretario
Socio único
Vicepresidente
- Ruiz Caro Bartolome
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1078 , F 37, S 8, H CA 11777, I/A 7 (29/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-11
Empresa: MAQUIJESA SL
Consejero
- Abucha Tejero Manuel
- Borrego Yuste Jose
- Ruiz Caro Bartolome
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Ruiz Caro Bartolome
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1078 , F 36, S 8, H CA 11777, I/A 5 (27/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-11
Empresa: MAQUIJESA SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Abucha Tejero Manuel
- Barba Gallardo Rafael
- Borrego Yuste Jose
- Ruiz Caro Bartolome
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1078 , F 36, S 8, H CA 11777, I/A 5 (27/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-11
Empresa: MAQUIJEREZ SL
Consejero
- Abucha Tejero Manuel
- Borrego Yuste Jose
- Ruiz Caro Bartolome
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Ruiz Caro Bartolome
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 726 , F 120, S 8, H CA 3886, I/A 12 (27/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-11
Empresa: MAQUIJEREZ SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Abucha Tejero Manuel
- Barba Gallardo Rafael
- Borrego Yuste Jose
- Ruiz Caro Bartolome
Presidente
- Ruiz Caro Bartolome
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 726 , F 120, S 8, H CA 3886, I/A 12 (27/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-11
Empresa: MAQUIJESA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Ruiz Caro Bartolome
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1078 , F 36, S 8, H CA 11777, I/A 3 (10/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-37-11
Empresa: MAQUIJEREZ SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Ruiz Caro Bartolome
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 726 , F 119, S 8, H CA 3886, I/A 10 (10/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-35-11
Información de RUIZ CARO BARTOLOME
Mostramos los datos de RUIZ CARO BARTOLOME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ CARO BARTOLOME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos