ABUCHA TEJERO MANUEL
Informe ejecutivo de ABUCHA TEJERO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE ABUCHA TEJERO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ABUCHA TEJERO MANUEL
Empresa: MAQUIJEREZ SL
Liquidador
- Abucha Tejero Manuel
- Borrego Yuste Jose
- Ruiz Caro Bartolome
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2084 , F 28, S 8, H CA 3886, I/A 20 (02/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-111-11
Empresa: MAQUIJEREZ SL
Consejero
- Abucha Tejero Manuel
- Borrego Yuste Jose
- Ruiz Caro Bartolome
Presidente
Secretario
- Abucha Tejero Manuel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2084 , F 28, S 8, H CA 3886, I/A 20 (02/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-111-11
Empresa: MAQUIJEREZ SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Abucha Tejero Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2084 , F 27, S 8, H CA 3886, I/A 17 (01/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-235-11
Empresa: MAQUIJESA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Abucha Tejero Manuel
- Borrego Yuste Jose
Consejero
- Abucha Tejero Manuel
- Borrego Yuste Jose
- Ruiz Caro Bartolome
Presidente
Secretario
- Abucha Tejero Manuel
Socio único
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1078 , F 37, S 8, H CA 11777, I/A 7 (29/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-11
Empresa: MAQUIJESA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Abucha Tejero Manuel
- Borrego Yuste Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1078 , F 37, S 8, H CA 11777, I/A 6 (29/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-11
Empresa: MAQUIJEREZ SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Abucha Tejero Manuel
- Borrego Yuste Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2084 , F 24, S 8, H CA 3886, I/A 13 (29/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-11
Empresa: MAQUIJESA SL
Consejero
- Abucha Tejero Manuel
- Borrego Yuste Jose
- Ruiz Caro Bartolome
Presidente
Secretario
- Abucha Tejero Manuel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1078 , F 36, S 8, H CA 11777, I/A 5 (27/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-11
Empresa: MAQUIJESA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Abucha Tejero Manuel
- Barba Gallardo Rafael
- Borrego Yuste Jose
Consejero
- Abucha Tejero Manuel
- Barba Gallardo Rafael
- Borrego Yuste Jose
- Ruiz Caro Bartolome
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1078 , F 36, S 8, H CA 11777, I/A 5 (27/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-11
Empresa: MAQUIJEREZ SL
Consejero
- Abucha Tejero Manuel
- Borrego Yuste Jose
- Ruiz Caro Bartolome
Presidente
Secretario
- Abucha Tejero Manuel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 726 , F 120, S 8, H CA 3886, I/A 12 (27/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-11
Empresa: MAQUIJEREZ SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Abucha Tejero Manuel
- Barba Gallardo Rafael
- Borrego Yuste Jose
Consejero
- Abucha Tejero Manuel
- Barba Gallardo Rafael
- Borrego Yuste Jose
- Ruiz Caro Bartolome
Presidente
Secretario
- Abucha Tejero Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 726 , F 120, S 8, H CA 3886, I/A 12 (27/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-11
Información de ABUCHA TEJERO MANUEL
Mostramos los datos de ABUCHA TEJERO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ABUCHA TEJERO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos