BORREGO YUSTE JOSE
Informe ejecutivo de BORREGO YUSTE JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BORREGO YUSTE JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAQUIJEREZ SL | Liquidador | 02/06/2021 | |
MAQUIJEREZ SL | Apoderado | 25/03/2014 |
VINCULACIONES DE BORREGO YUSTE JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BORREGO YUSTE JOSE
Empresa: MAQUIJEREZ SL
Liquidador
- Abucha Tejero Manuel
- Borrego Yuste Jose
- Ruiz Caro Bartolome
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2084 , F 28, S 8, H CA 3886, I/A 20 (02/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-111-11
Empresa: MAQUIJEREZ SL
Consejero
- Abucha Tejero Manuel
- Borrego Yuste Jose
- Ruiz Caro Bartolome
Presidente
- Borrego Yuste Jose
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2084 , F 28, S 8, H CA 3886, I/A 20 (02/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-111-11
Empresa: MAQUIJEREZ SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Borrego Yuste Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2084 , F 27, S 8, H CA 3886, I/A 18 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-11
Empresa: MAQUIJEREZ SL
Apoderado
- Borrego Yuste Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2084 , F 25, S 8, H CA 3886, I/A 16 (25/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-64-11
Empresa: MAQUIJESA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Abucha Tejero Manuel
- Borrego Yuste Jose
Consejero
- Abucha Tejero Manuel
- Borrego Yuste Jose
- Ruiz Caro Bartolome
Presidente
- Borrego Yuste Jose
Secretario
Socio único
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1078 , F 37, S 8, H CA 11777, I/A 7 (29/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-11
Empresa: MAQUIJESA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Abucha Tejero Manuel
- Borrego Yuste Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1078 , F 37, S 8, H CA 11777, I/A 6 (29/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-11
Empresa: MAQUIJEREZ SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Abucha Tejero Manuel
- Borrego Yuste Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2084 , F 24, S 8, H CA 3886, I/A 13 (29/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-11
Empresa: MAQUIJESA SL
Consejero
- Abucha Tejero Manuel
- Borrego Yuste Jose
- Ruiz Caro Bartolome
Presidente
- Borrego Yuste Jose
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1078 , F 36, S 8, H CA 11777, I/A 5 (27/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-11
Empresa: MAQUIJESA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Abucha Tejero Manuel
- Barba Gallardo Rafael
- Borrego Yuste Jose
Consejero
- Abucha Tejero Manuel
- Barba Gallardo Rafael
- Borrego Yuste Jose
- Ruiz Caro Bartolome
Presidente
Secretario
- Borrego Yuste Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1078 , F 36, S 8, H CA 11777, I/A 5 (27/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-11
Empresa: MAQUIJEREZ SL
Consejero
- Abucha Tejero Manuel
- Borrego Yuste Jose
- Ruiz Caro Bartolome
Presidente
- Borrego Yuste Jose
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 726 , F 120, S 8, H CA 3886, I/A 12 (27/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-11
VER MAS ACTOS
Información de BORREGO YUSTE JOSE
Mostramos los datos de BORREGO YUSTE JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BORREGO YUSTE JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos