M-I HOLDINGS BV Y CIA SC - EXTINGUIDA
Dirección social G.V. Corts Catalanes, 701
Código Postal 08013
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social M-I HOLDINGS BV Y CIA SC
CIF C85023034
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE M-I HOLDINGS BV Y CIA SC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE M-I HOLDINGS BV Y CIA SC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Amoros Pastor Javier | Secretario | 25/03/2019 | 25/03/2019 |
Amoros Pastor Javier | Secretario No Consejero | 25/03/2019 | |
Benoit Allias | MRO.COMS.LIQ | 25/03/2019 | 25/03/2019 |
Benoit Allias | PRE.COMS.LIQ | 25/03/2019 | 25/03/2019 |
Benoit Allias | Presidente | 15/02/2016 | 25/03/2019 |
Benoit Allias | Apoderado Solidario | 27/10/2017 | 25/03/2019 |
Benoit Allias | Consejero | 19/10/2015 | 25/03/2019 |
Michael Roy Tough | MRO.COMS.LIQ | 25/03/2019 | 25/03/2019 |
Michael Roy Tough | Consejero | 15/02/2016 | 25/03/2019 |
Olivier Marie Roger Bernard Peyret | MRO.COMS.LIQ | 25/03/2019 | 25/03/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE M-I HOLDINGS BV Y CIA SC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45023 , F 181, S 8, H B 474565, I/A 15 (25/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-64-08
PRE.COMS.LIQ
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45023 , F 181, S 8, H B 474565, I/A 15 (25/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-64-08
Apoderado Solidario
PRE.COMS.LIQ
Presidente
Secretario No Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45023 , F 181, S 8, H B 474565, I/A 15 (25/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-64-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45023 , F 180, S 8, H B 474565, I/A 14 (27/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-212-08
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45023 , F 180, S 8, H B 474565, I/A 13 (15/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-37-08
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45023 , F 180, S 8, H B 474565, I/A 13 (15/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-37-08
- GV VIA DE LES CORTS CATALANES Num.701 P.3 PTA.1 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45023 , F 179, S 8, H B 474565, I/A 12 (19/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-206-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45023 , F 179, S 8, H B 474565, I/A 12 (19/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-206-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45023 , F 179, S 8, H B 474565, I/A 12 (19/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-206-08