JULIEN DOMINIQUE MARIE COURREGES
Informe ejecutivo de JULIEN DOMINIQUE MARIE COURREGES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JULIEN DOMINIQUE MARIE COURREGES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
M-I HOLDINGS BV Y CIA SC | Consejero | 15/02/2016 | |
ECUTEC BARCELONA SL | Consejero | 20/06/2011 | 13/01/2016 |
VINCULACIONES DE JULIEN DOMINIQUE MARIE COURREGES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JULIEN DOMINIQUE MARIE COURREGES
Empresa: M-I HOLDINGS BV Y CIA SC
Consejero
- Egil Dagfinn Mellgren
- Julien Dominique Marie Courreges
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45023 , F 180, S 8, H B 474565, I/A 13 (15/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-37-08
Empresa: ECUTEC BARCELONA SL
Consejero
- Egil Dagfinn Mellgren
- Julien Dominique Marie Courreges
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39998 , F 10, S 8, H B 193063, I/A 18 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-08
Empresa: ECUTEC BARCELONA SL
Consejero
- Egil Dagfinn Mellgren
- Friderik Kramberger
- Julien Dominique Marie Courreges
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39998 , F 6, S 8, H B 193063, I/A 12 (20/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-125-08
Información de JULIEN DOMINIQUE MARIE COURREGES
Mostramos los datos de JULIEN DOMINIQUE MARIE COURREGES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JULIEN DOMINIQUE MARIE COURREGES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos