EGIL DAGFINN MELLGREN
Informe ejecutivo de EGIL DAGFINN MELLGREN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE EGIL DAGFINN MELLGREN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ECUTEC BARCELONA SL | Apoderado | 20/06/2011 | 18/10/2017 |
M-I HOLDINGS BV Y CIA SC | Presidente | 15/02/2016 | |
M-I HOLDINGS BV Y CIA SC | Consejero | 15/02/2016 | |
ECUTEC BARCELONA SL | Presidente | 20/06/2011 | 13/01/2016 |
ECUTEC BARCELONA SL | Consejero | 20/06/2011 | 13/01/2016 |
VINCULACIONES DE EGIL DAGFINN MELLGREN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EGIL DAGFINN MELLGREN
Empresa: ECUTEC BARCELONA SL
Apoderado
- Egil Dagfinn Mellgren
- Friderik Kramberger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45721 , F 14, S 8, H B 193063, I/A 23 (18/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-205-08
Empresa: M-I HOLDINGS BV Y CIA SC
Consejero
- Egil Dagfinn Mellgren
- Julien Dominique Marie Courreges
Presidente
- Egil Dagfinn Mellgren
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45023 , F 180, S 8, H B 474565, I/A 13 (15/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-37-08
Empresa: ECUTEC BARCELONA SL
Consejero
- Egil Dagfinn Mellgren
- Julien Dominique Marie Courreges
Presidente
- Egil Dagfinn Mellgren
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39998 , F 10, S 8, H B 193063, I/A 18 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-08
Empresa: ECUTEC BARCELONA SL
Apoderado
- Egil Dagfinn Mellgren
- Friderik Kramberger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39998 , F 7, S 8, H B 193063, I/A 13 (20/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-125-08
Empresa: ECUTEC BARCELONA SL
Consejero
- Egil Dagfinn Mellgren
- Friderik Kramberger
- Julien Dominique Marie Courreges
Presidente
- Egil Dagfinn Mellgren
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39998 , F 6, S 8, H B 193063, I/A 12 (20/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-125-08
Información de EGIL DAGFINN MELLGREN
Mostramos los datos de EGIL DAGFINN MELLGREN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EGIL DAGFINN MELLGREN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos