BENOIT ALLIAS
Informe ejecutivo de BENOIT ALLIAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BENOIT ALLIAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
M-I HOLDINGS BV Y CIA SC | MRO.COMS.LIQ | 25/03/2019 | 25/03/2019 |
M-I HOLDINGS BV Y CIA SC | PRE.COMS.LIQ | 25/03/2019 | 25/03/2019 |
M-I HOLDINGS BV Y CIA SC | Presidente | 15/02/2016 | 25/03/2019 |
M-I HOLDINGS BV Y CIA SC | Apoderado Solidario | 27/10/2017 | 25/03/2019 |
M-I HOLDINGS BV Y CIA SC | Consejero | 19/10/2015 | 25/03/2019 |
ECUTEC BARCELONA SL | Consejero | 30/10/2015 | 28/02/2017 |
ECUTEC BARCELONA SL | Presidente | 13/01/2016 | 28/02/2017 |
VINCULACIONES DE BENOIT ALLIAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BENOIT ALLIAS
Empresa: M-I HOLDINGS BV Y CIA SC
MRO.COMS.LIQ
- Benoit Allias
- Michael Roy Tough
- Olivier Marie Roger Bernard Peyret
PRE.COMS.LIQ
- Benoit Allias
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45023 , F 181, S 8, H B 474565, I/A 15 (25/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-64-08
Empresa: M-I HOLDINGS BV Y CIA SC
Apoderado Solidario
- Benoit Allias
Consejero
- Benoit Allias
- Michael Roy Tough
- Olivier Marie Roger Bernard Peyret
MRO.COMS.LIQ
- Benoit Allias
- Michael Roy Tough
- Olivier Marie Roger Bernard Peyret
PRE.COMS.LIQ
- Benoit Allias
Presidente
- Benoit Allias
Secretario No Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45023 , F 181, S 8, H B 474565, I/A 15 (25/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-64-08
Empresa: M-I HOLDINGS BV Y CIA SC
Apoderado Solidario
- Benoit Allias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45023 , F 180, S 8, H B 474565, I/A 14 (27/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-212-08
Empresa: ECUTEC BARCELONA SL
Consejero
- Benoit Allias
- Michael R Tough
- Olivier Peyret
Presidente
- Benoit Allias
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45721 , F 11, S 8, H B 193063, I/A 20 (28/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-47-08
Empresa: M-I HOLDINGS BV Y CIA SC
Presidente
- Benoit Allias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45023 , F 180, S 8, H B 474565, I/A 13 (15/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-37-08
Empresa: ECUTEC BARCELONA SL
Consejero
Presidente
- Benoit Allias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39998 , F 10, S 8, H B 193063, I/A 18 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-08
Empresa: ECUTEC BARCELONA SL
Consejero
- Benoit Allias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39998 , F 10, S 8, H B 193063, I/A 17 (30/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-214-08
Empresa: M-I HOLDINGS BV Y CIA SC
Consejero
- Benoit Allias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45023 , F 179, S 8, H B 474565, I/A 12 (19/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-206-08
Información de BENOIT ALLIAS
Mostramos los datos de BENOIT ALLIAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BENOIT ALLIAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos