LOGISTART GESTION DEL PATRIMONIO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Ramon y Cajal, 2
Código Postal 10200
Municipio Trujillo
Provincia Cáceres
Mapa Ver Mapa
Razón Social LOGISTART GESTION DEL PATRIMONIO SL
CIF B10392124
Capital Social 9000.0 Euros
Fecha de Constitución 17/03/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LOGISTART GESTION DEL PATRIMONIO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LOGISTART GESTION DEL PATRIMONIO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cardelus Carnicero Borja | Apoderado Solidario | 11/02/2022 | |
Fraile Ocaña Santiago | Apoderado Solidario | 08/02/2011 | 11/02/2022 |
Fraile Ocaña Santiago | Apoderado Solidario | 06/05/2009 | 11/02/2022 |
Fraile Ocaña Santiago | Apoderado Solidario | 11/02/2022 | |
Gascueña Martinez Alejandro | Administrador Unico | 10/10/2017 | 11/02/2022 |
Gascueña Martinez Alejandro | Apoderado Solidario | 08/02/2011 | 11/02/2022 |
Gascueña Martinez Alejandro | Apoderado Solidario | 06/05/2009 | 11/02/2022 |
Gascueña Martinez Alejandro | Liquidador | 11/02/2022 | 11/02/2022 |
Gascueña Martinez Alejandro | Apoderado Solidario | 11/02/2022 | |
Perez De Ledesma Francisco | Apoderado Solidario | 11/02/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LOGISTART GESTION DEL PATRIMONIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 819, L 646, F 12, S 8, H CC 11284, I/A 8 (11/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-40-10
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 819, L 646, F 12, S 8, H CC 11284, I/A 8 (11/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-40-10
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 819, L 646, F 12, S 8, H CC 11284, I/A 8 (11/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-40-10
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 819, L 646, F 12, S 8, H CC 11284, I/A 8 (11/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-40-10
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 819, L 646, F 12, S 8, H CC 11284, I/A 8 (11/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-40-10
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 819, L 646, F 12, S 8, H CC 11284, I/A 7 (10/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-201-10
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 819, L 646, F 12, S 8, H CC 11284, I/A 7 (10/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-201-10
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 819, L 646, F 12, S 8, H CC 11284, I/A 7 (10/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-201-10
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 819, L 646, F 12, S 8, H CC 11284, I/A 6 (04/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-156-10
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 819, L 646, F 12, S 8, H CC 11284, I/A 5 (04/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-156-10