CARDELUS CARNICERO BORJA
Informe ejecutivo de CARDELUS CARNICERO BORJA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CARDELUS CARNICERO BORJA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOGISTART GESTION DEL PATRIMONIO SL | Apoderado Solidario | 11/02/2022 | |
LOGISTART GESTION DEL PATRIMONIO SL | Apoderado Solidario | 06/05/2009 | 04/08/2015 |
LOGISTART GESTION DEL PATRIMONIO SL | Apoderado Solidario | 08/02/2011 | 04/08/2015 |
LOGISTART GESTION DEL PATRIMONIO SL | Secretario | 06/05/2009 | 17/05/2013 |
LOGISTART GESTION DEL PATRIMONIO SL | Consejero | 06/05/2009 | 17/05/2013 |
VINCULACIONES DE CARDELUS CARNICERO BORJA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARDELUS CARNICERO BORJA
Empresa: LOGISTART GESTION DEL PATRIMONIO SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 819, L 646, F 12, S 8, H CC 11284, I/A 8 (11/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-40-10
Empresa: LOGISTART GESTION DEL PATRIMONIO SL
Apoderado Solidario
- Cardelus Carnicero Borja
- Perez De Ledesma Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 819, L 646, F 12, S 8, H CC 11284, I/A 6 (04/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-156-10
Empresa: LOGISTART GESTION DEL PATRIMONIO SL
Consejero
- Cardelus Carnicero Borja
Secretario
- Cardelus Carnicero Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 819, L 646, F 11, S 8, H CC 11284, I/A 4 (17/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-97-10
Empresa: LOGISTART GESTION DEL PATRIMONIO SL
Apoderado Solidario
- Cardelus Carnicero Borja
- Fraile Ocaña Santiago
- Gascueña Martinez Alejandro
- Perez De Ledesma Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 819, L 646, F 8, S 8, H CC 11284, I/A 3 (08/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-35-10
Empresa: LOGISTART GESTION DEL PATRIMONIO SL
Apoderado Solidario
- Cardelus Carnicero Borja
- Fraile Ocaña Santiago
- Gascueña Martinez Alejandro
- Perez De Ledesma Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 819, L 646, F 8, S 8, H CC 11284, I/A 2 (06/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-97-10
Empresa: LOGISTART GESTION DEL PATRIMONIO SL
Consejero
- Cardelus Carnicero Borja
- Fraile Ocaña Santiago
- Gascueña Martinez Alejandro
- Perez De Ledesma Francisco
Presidente
Secretario
- Cardelus Carnicero Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 819, L 646, F 1, S 8, H CC 11284, I/A 1 (06/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-97-10
Información de CARDELUS CARNICERO BORJA
Mostramos los datos de CARDELUS CARNICERO BORJA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARDELUS CARNICERO BORJA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos