FRAILE OCAÑA SANTIAGO
Informe ejecutivo de FRAILE OCAÑA SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FRAILE OCAÑA SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOGISTART GESTION DEL PATRIMONIO SL | Apoderado Solidario | 08/02/2011 | 11/02/2022 |
LOGISTART GESTION DEL PATRIMONIO SL | Apoderado Solidario | 06/05/2009 | 11/02/2022 |
LOGISTART GESTION DEL PATRIMONIO SL | Apoderado Solidario | 11/02/2022 | |
LOGISTART GESTION DEL PATRIMONIO SL | Administrador Solidario | 04/08/2015 | 10/10/2017 |
SERVICIOS AMBIENTALES Y CULTURALES SL | Administrador Solidario | 22/07/2015 | 22/08/2017 |
LOGISTART GESTION DEL PATRIMONIO SL | Presidente | 06/05/2009 | 04/08/2015 |
LOGISTART GESTION DEL PATRIMONIO SL | Consejero | 06/05/2009 | 04/08/2015 |
SERVICIOS AMBIENTALES Y CULTURALES SL | Administrador Unico | 22/07/2015 |
VINCULACIONES DE FRAILE OCAÑA SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRAILE OCAÑA SANTIAGO
Empresa: LOGISTART GESTION DEL PATRIMONIO SL
Apoderado Solidario
- Cardelus Carnicero Borja
- Fraile Ocaña Santiago
- Fraile Ocaña Santiago
- Gascueña Martinez Alejandro
- Gascueña Martinez Alejandro
- Perez De Ledesma Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 819, L 646, F 12, S 8, H CC 11284, I/A 8 (11/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-40-10
Empresa: LOGISTART GESTION DEL PATRIMONIO SL
Administrador Solidario
- Fraile Ocaña Santiago
- Gascueña Martinez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 819, L 646, F 12, S 8, H CC 11284, I/A 7 (10/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-201-10
Administrador Solidario
- Fraile Ocaña Santiago
- Gascueña Martinez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28659 , F 4, S 8, H M 278732, I/A 16 (22/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-165-28
Empresa: LOGISTART GESTION DEL PATRIMONIO SL
Administrador Solidario
- Fraile Ocaña Santiago
- Gascueña Martinez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 819, L 646, F 12, S 8, H CC 11284, I/A 5 (04/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-156-10
Empresa: LOGISTART GESTION DEL PATRIMONIO SL
Consejero
- Fraile Ocaña Santiago
- Gascueña Martinez Alejandro
- Perez De Ledesma Francisco
Presidente
- Fraile Ocaña Santiago
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 819, L 646, F 12, S 8, H CC 11284, I/A 5 (04/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-156-10
Administrador Solidario
- Fraile Ocaña Santiago
- Gascueña Martinez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28659 , F 2, S 8, H M 278732, I/A 14 (22/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-145-28
Administrador Unico
- Fraile Ocaña Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28659 , F 2, S 8, H M 278732, I/A 14 (22/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-145-28
Empresa: LOGISTART GESTION DEL PATRIMONIO SL
Apoderado Solidario
- Cardelus Carnicero Borja
- Fraile Ocaña Santiago
- Gascueña Martinez Alejandro
- Perez De Ledesma Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 819, L 646, F 8, S 8, H CC 11284, I/A 3 (08/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-35-10
Empresa: LOGISTART GESTION DEL PATRIMONIO SL
Apoderado Solidario
- Cardelus Carnicero Borja
- Fraile Ocaña Santiago
- Gascueña Martinez Alejandro
- Perez De Ledesma Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 819, L 646, F 8, S 8, H CC 11284, I/A 2 (06/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-97-10
Empresa: LOGISTART GESTION DEL PATRIMONIO SL
Consejero
- Cardelus Carnicero Borja
- Fraile Ocaña Santiago
- Gascueña Martinez Alejandro
- Perez De Ledesma Francisco
Presidente
- Fraile Ocaña Santiago
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 819, L 646, F 1, S 8, H CC 11284, I/A 1 (06/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-97-10
Información de FRAILE OCAÑA SANTIAGO
Mostramos los datos de FRAILE OCAÑA SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRAILE OCAÑA SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos