GASCUEÑA MARTINEZ ALEJANDRO
Informe ejecutivo de GASCUEÑA MARTINEZ ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GASCUEÑA MARTINEZ ALEJANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS AMBIENTALES Y CULTURALES SL | Administrador Unico | 22/08/2017 | |
SERVICIOS AMBIENTALES Y CULTURALES SL | Apoderado | 17/03/2011 |
VINCULACIONES DE GASCUEÑA MARTINEZ ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GASCUEÑA MARTINEZ ALEJANDRO
Empresa: LOGISTART GESTION DEL PATRIMONIO SL
Liquidador
- Gascueña Martinez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 819, L 646, F 12, S 8, H CC 11284, I/A 8 (11/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-40-10
Empresa: LOGISTART GESTION DEL PATRIMONIO SL
Apoderado Solidario
- Cardelus Carnicero Borja
- Fraile Ocaña Santiago
- Fraile Ocaña Santiago
- Gascueña Martinez Alejandro
- Gascueña Martinez Alejandro
- Perez De Ledesma Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 819, L 646, F 12, S 8, H CC 11284, I/A 8 (11/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-40-10
Empresa: LOGISTART GESTION DEL PATRIMONIO SL
Administrador Unico
- Gascueña Martinez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 819, L 646, F 12, S 8, H CC 11284, I/A 8 (11/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-40-10
Empresa: LOGISTART GESTION DEL PATRIMONIO SL
Administrador Unico
- Gascueña Martinez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 819, L 646, F 12, S 8, H CC 11284, I/A 7 (10/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-201-10
Empresa: LOGISTART GESTION DEL PATRIMONIO SL
Administrador Solidario
- Fraile Ocaña Santiago
- Gascueña Martinez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 819, L 646, F 12, S 8, H CC 11284, I/A 7 (10/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-201-10
Administrador Unico
- Gascueña Martinez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28659 , F 4, S 8, H M 278732, I/A 16 (22/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-165-28
Administrador Solidario
- Fraile Ocaña Santiago
- Gascueña Martinez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28659 , F 4, S 8, H M 278732, I/A 16 (22/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-165-28
Empresa: LOGISTART GESTION DEL PATRIMONIO SL
Administrador Solidario
- Fraile Ocaña Santiago
- Gascueña Martinez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 819, L 646, F 12, S 8, H CC 11284, I/A 5 (04/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-156-10
Empresa: LOGISTART GESTION DEL PATRIMONIO SL
Consejero
- Fraile Ocaña Santiago
- Gascueña Martinez Alejandro
- Perez De Ledesma Francisco
Presidente
Secretario
- Gascueña Martinez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 819, L 646, F 12, S 8, H CC 11284, I/A 5 (04/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-156-10
Administrador Solidario
- Fraile Ocaña Santiago
- Gascueña Martinez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28659 , F 2, S 8, H M 278732, I/A 14 (22/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-145-28
VER MAS ACTOS
Información de GASCUEÑA MARTINEZ ALEJANDRO
Mostramos los datos de GASCUEÑA MARTINEZ ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GASCUEÑA MARTINEZ ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos