INVERSIONES SADELAMA 2009 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Filipinas, 1
Código Postal 28003
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INVERSIONES SADELAMA 2009 SL
CIF B85758597
Capital Social 1466652.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 24/07/2009
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Gomez Pellus Alvaro
Auditor Garcia Mochales Avila Ana Maria
VINCULACIONES DE INVERSIONES SADELAMA 2009 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES SADELAMA 2009 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Mochales Avila Ana Maria | Auditor | 21/05/2015 | 02/01/2023 |
Gomez Pellus Alvaro | Administrador Unico | 09/02/2021 | 02/01/2023 |
Pellus Ruiz Maria Monserrate | Administrador Unico | 21/12/2020 | 09/02/2021 |
Gomez Gutierrez Cabello Carmen | Presidente | 17/12/2020 | 21/12/2020 |
Gomez Gutierrez Cabello Carmen | Consejero Delegado Mancomunado | 17/12/2020 | 21/12/2020 |
Gomez Gutierrez Cabello Carmen | Consejero | 17/12/2020 | 21/12/2020 |
Gomez Sainz De La Maza Guadalupe | Consejero Delegado Mancomunado | 17/12/2020 | 21/12/2020 |
Gomez Sainz De La Maza Guadalupe | Consejero | 17/12/2020 | 21/12/2020 |
Gomez Sainz De La Maza Joaquin | Secretario | 17/12/2020 | 21/12/2020 |
Gomez Sainz De La Maza Joaquin | Consejero Delegado Mancomunado | 17/12/2020 | 21/12/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INVERSIONES SADELAMA 2009 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27012 , F 78, S 8, H M 486671, I/A 7 (02/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-6-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27012 , F 78, S 8, H M 486671, I/A 7 (02/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-6-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27012 , F 77, S 8, H M 486671, I/A 6 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-31-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27012 , F 77, S 8, H M 486671, I/A 6 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-31-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27012 , F 77, S 8, H M 486671, I/A 5 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27012 , F 77, S 8, H M 486671, I/A 5 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27012 , F 77, S 8, H M 486671, I/A 5 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27012 , F 76, S 8, H M 486671, I/A 4 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27012 , F 76, S 8, H M 486671, I/A 4 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27012 , F 76, S 8, H M 486671, I/A 4 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-28