GOMEZ SAINZ DE LA MAZA MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de GOMEZ SAINZ DE LA MAZA MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GOMEZ SAINZ DE LA MAZA MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES SADELAMA 2009 SL | Consejero Delegado Mancomunado | 17/12/2020 | 21/12/2020 |
INVERSIONES SADELAMA 2009 SL | Consejero | 17/12/2020 | 21/12/2020 |
INVERSIONES SADELAMA 2009 SL | Consejero Delegado Mancomunado | 21/09/2009 | 25/02/2011 |
INVERSIONES SADELAMA 2009 SL | Consejero | 21/09/2009 | 25/02/2011 |
VINCULACIONES DE GOMEZ SAINZ DE LA MAZA MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ SAINZ DE LA MAZA MARIA DEL CARMEN
Empresa: INVERSIONES SADELAMA 2009 SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Gomez Gutierrez Cabello Carmen
- Gomez Sainz De La Maza Guadalupe
- Gomez Sainz De La Maza Joaquin
- Gomez Sainz De La Maza Maria Del Carmen
Consejero
- Gomez Gutierrez Cabello Carmen
- Gomez Sainz De La Maza Guadalupe
- Gomez Sainz De La Maza Joaquin
- Gomez Sainz De La Maza Maria Del Carmen
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27012 , F 77, S 8, H M 486671, I/A 5 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-28
Empresa: INVERSIONES SADELAMA 2009 SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Gomez Gutierrez Cabello Carmen
- Gomez Sainz De La Maza Guadalupe
- Gomez Sainz De La Maza Joaquin
- Gomez Sainz De La Maza Maria Del Carmen
Consejero
- Gomez Gutierrez Cabello Carmen
- Gomez Sainz De La Maza Guadalupe
- Gomez Sainz De La Maza Joaquin
- Gomez Sainz De La Maza Maria Del Carmen
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27012 , F 76, S 8, H M 486671, I/A 4 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-28
Empresa: INVERSIONES SADELAMA 2009 SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Gomez Gutierrez Cabello Carmen
- Gomez Sainz De La Maza Guadalupe
- Gomez Sainz De La Maza Joaquin
- Gomez Sainz De La Maza Maria Del Carmen
Consejero
- Gomez Gutierrez Cabello Carmen
- Gomez Sainz De La Maza Guadalupe
- Gomez Sainz De La Maza Joaquin
- Gomez Sainz De La Maza Maria Del Carmen
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27012 , F 73, S 8, H M 486671, I/A 2 (25/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-46-28
Empresa: INVERSIONES SADELAMA 2009 SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Gomez Gutierrez Cabello Carmen
- Gomez Sainz De La Maza Guadalupe
- Gomez Sainz De La Maza Joaquin
- Gomez Sainz De La Maza Maria Del Carmen
Consejero
- Gomez Gutierrez Cabello Carmen
- Gomez Sainz De La Maza Guadalupe
- Gomez Sainz De La Maza Joaquin
- Gomez Sainz De La Maza Maria Del Carmen
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27012 , F 69, S 8, H M 486671, I/A 1 (21/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-188-28
Información de GOMEZ SAINZ DE LA MAZA MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de GOMEZ SAINZ DE LA MAZA MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ SAINZ DE LA MAZA MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos