GOMEZ SAINZ DE LA MAZA JOAQUIN
Informe ejecutivo de GOMEZ SAINZ DE LA MAZA JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GOMEZ SAINZ DE LA MAZA JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES SADELAMA 2009 SL | Secretario | 17/12/2020 | 21/12/2020 |
INVERSIONES SADELAMA 2009 SL | Consejero Delegado Mancomunado | 17/12/2020 | 21/12/2020 |
INVERSIONES SADELAMA 2009 SL | Consejero | 17/12/2020 | 21/12/2020 |
INVERSIONES SADELAMA 2009 SL | Secretario | 21/09/2009 | 25/02/2011 |
INVERSIONES SADELAMA 2009 SL | Consejero Delegado Mancomunado | 21/09/2009 | 25/02/2011 |
INVERSIONES SADELAMA 2009 SL | Consejero | 21/09/2009 | 25/02/2011 |
VINCULACIONES DE GOMEZ SAINZ DE LA MAZA JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ SAINZ DE LA MAZA JOAQUIN
Empresa: INVERSIONES SADELAMA 2009 SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Gomez Gutierrez Cabello Carmen
- Gomez Sainz De La Maza Guadalupe
- Gomez Sainz De La Maza Joaquin
- Gomez Sainz De La Maza Maria Del Carmen
Consejero
- Gomez Gutierrez Cabello Carmen
- Gomez Sainz De La Maza Guadalupe
- Gomez Sainz De La Maza Joaquin
- Gomez Sainz De La Maza Maria Del Carmen
Presidente
Secretario
- Gomez Sainz De La Maza Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27012 , F 77, S 8, H M 486671, I/A 5 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-28
Empresa: INVERSIONES SADELAMA 2009 SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Gomez Gutierrez Cabello Carmen
- Gomez Sainz De La Maza Guadalupe
- Gomez Sainz De La Maza Joaquin
- Gomez Sainz De La Maza Maria Del Carmen
Consejero
- Gomez Gutierrez Cabello Carmen
- Gomez Sainz De La Maza Guadalupe
- Gomez Sainz De La Maza Joaquin
- Gomez Sainz De La Maza Maria Del Carmen
Presidente
Secretario
- Gomez Sainz De La Maza Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27012 , F 76, S 8, H M 486671, I/A 4 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-28
Empresa: INVERSIONES SADELAMA 2009 SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Gomez Gutierrez Cabello Carmen
- Gomez Sainz De La Maza Guadalupe
- Gomez Sainz De La Maza Joaquin
- Gomez Sainz De La Maza Maria Del Carmen
Consejero
- Gomez Gutierrez Cabello Carmen
- Gomez Sainz De La Maza Guadalupe
- Gomez Sainz De La Maza Joaquin
- Gomez Sainz De La Maza Maria Del Carmen
Presidente
Secretario
- Gomez Sainz De La Maza Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27012 , F 73, S 8, H M 486671, I/A 2 (25/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-46-28
Empresa: INVERSIONES SADELAMA 2009 SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Gomez Gutierrez Cabello Carmen
- Gomez Sainz De La Maza Guadalupe
- Gomez Sainz De La Maza Joaquin
- Gomez Sainz De La Maza Maria Del Carmen
Consejero
- Gomez Gutierrez Cabello Carmen
- Gomez Sainz De La Maza Guadalupe
- Gomez Sainz De La Maza Joaquin
- Gomez Sainz De La Maza Maria Del Carmen
Presidente
Secretario
- Gomez Sainz De La Maza Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27012 , F 69, S 8, H M 486671, I/A 1 (21/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-188-28
Información de GOMEZ SAINZ DE LA MAZA JOAQUIN
Mostramos los datos de GOMEZ SAINZ DE LA MAZA JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ SAINZ DE LA MAZA JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos