GOMEZ GUTIERREZ CABELLO CARMEN
Informe ejecutivo de GOMEZ GUTIERREZ CABELLO CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GOMEZ GUTIERREZ CABELLO CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES SADELAMA 2009 SL | Presidente | 17/12/2020 | 21/12/2020 |
INVERSIONES SADELAMA 2009 SL | Consejero Delegado Mancomunado | 17/12/2020 | 21/12/2020 |
INVERSIONES SADELAMA 2009 SL | Consejero | 17/12/2020 | 21/12/2020 |
INVERSIONES SADELAMA 2009 SL | Administrador Unico | 25/02/2011 | 17/12/2020 |
BAQUEIRA SKI SA | Consejero | 12/12/2014 | 13/10/2016 |
BAQUEIRA SKI SA | Secretario | 12/12/2014 | 12/12/2014 |
INVERSIONES SADELAMA 2009 SL | Presidente | 21/09/2009 | 25/02/2011 |
INVERSIONES SADELAMA 2009 SL | Consejero Delegado Mancomunado | 21/09/2009 | 25/02/2011 |
INVERSIONES SADELAMA 2009 SL | Consejero | 21/09/2009 | 25/02/2011 |
VINCULACIONES DE GOMEZ GUTIERREZ CABELLO CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ GUTIERREZ CABELLO CARMEN
Empresa: INVERSIONES SADELAMA 2009 SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Gomez Gutierrez Cabello Carmen
- Gomez Sainz De La Maza Guadalupe
- Gomez Sainz De La Maza Joaquin
- Gomez Sainz De La Maza Maria Del Carmen
Consejero
- Gomez Gutierrez Cabello Carmen
- Gomez Sainz De La Maza Guadalupe
- Gomez Sainz De La Maza Joaquin
- Gomez Sainz De La Maza Maria Del Carmen
Presidente
- Gomez Gutierrez Cabello Carmen
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27012 , F 77, S 8, H M 486671, I/A 5 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-28
Empresa: INVERSIONES SADELAMA 2009 SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Gomez Gutierrez Cabello Carmen
- Gomez Sainz De La Maza Guadalupe
- Gomez Sainz De La Maza Joaquin
- Gomez Sainz De La Maza Maria Del Carmen
Consejero
- Gomez Gutierrez Cabello Carmen
- Gomez Sainz De La Maza Guadalupe
- Gomez Sainz De La Maza Joaquin
- Gomez Sainz De La Maza Maria Del Carmen
Presidente
- Gomez Gutierrez Cabello Carmen
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27012 , F 76, S 8, H M 486671, I/A 4 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-28
Empresa: INVERSIONES SADELAMA 2009 SL
Administrador Unico
- Gomez Gutierrez Cabello Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27012 , F 76, S 8, H M 486671, I/A 4 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-28
Empresa: BAQUEIRA SKI SA
Consejero
- Gomez Gutierrez Cabello Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32778 , F 90, S 8, H M 65739, I/A 14 (13/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-202-28
Empresa: BAQUEIRA SKI SA
Secretario
- Gomez Gutierrez Cabello Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3923 , F 117, S 8, H M 65739, I/A 11 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-243-28
Empresa: BAQUEIRA SKI SA
Consejero
- Gomez Gutierrez Cabello Carmen
- Gomez Pellus Alvaro
- Rodriguez-miranda Garralda Ignacio
Presidente
Secretario
- Gomez Gutierrez Cabello Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3923 , F 116, S 8, H M 65739, I/A 10 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-243-28
Empresa: INVERSIONES SADELAMA 2009 SL
Administrador Unico
- Gomez Gutierrez Cabello Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27012 , F 73, S 8, H M 486671, I/A 2 (25/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-46-28
Empresa: INVERSIONES SADELAMA 2009 SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Gomez Gutierrez Cabello Carmen
- Gomez Sainz De La Maza Guadalupe
- Gomez Sainz De La Maza Joaquin
- Gomez Sainz De La Maza Maria Del Carmen
Consejero
- Gomez Gutierrez Cabello Carmen
- Gomez Sainz De La Maza Guadalupe
- Gomez Sainz De La Maza Joaquin
- Gomez Sainz De La Maza Maria Del Carmen
Presidente
- Gomez Gutierrez Cabello Carmen
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27012 , F 73, S 8, H M 486671, I/A 2 (25/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-46-28
Empresa: INVERSIONES SADELAMA 2009 SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Gomez Gutierrez Cabello Carmen
- Gomez Sainz De La Maza Guadalupe
- Gomez Sainz De La Maza Joaquin
- Gomez Sainz De La Maza Maria Del Carmen
Consejero
- Gomez Gutierrez Cabello Carmen
- Gomez Sainz De La Maza Guadalupe
- Gomez Sainz De La Maza Joaquin
- Gomez Sainz De La Maza Maria Del Carmen
Presidente
- Gomez Gutierrez Cabello Carmen
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27012 , F 69, S 8, H M 486671, I/A 1 (21/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-188-28
Información de GOMEZ GUTIERREZ CABELLO CARMEN
Mostramos los datos de GOMEZ GUTIERREZ CABELLO CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ GUTIERREZ CABELLO CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos