INMOBILIARIA PORTUS VICTORIAE SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Los Claveles, 5
Código Postal 39740
Municipio Santoña
Provincia Cantabria
Razón Social INMOBILIARIA PORTUS VICTORIAE SA
CIF A39221817
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE INMOBILIARIA PORTUS VICTORIAE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INMOBILIARIA PORTUS VICTORIAE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Hoya Palacio Francisco | Consejero Delegado Mancomunado | 31/01/2011 | 04/06/2013 |
Hoya Palacio Francisco | Consejero Delegado Mancomunado | 23/11/2012 | 04/06/2013 |
Hoya Palacio Francisco | Consejero | 23/11/2012 | 04/06/2013 |
Hoya Palacio Jose Luis | Liquidador Solidario | 04/06/2013 | 04/06/2013 |
Hoya Palacio Jose Luis | Consejero Delegado Mancomunado | 31/01/2011 | 04/06/2013 |
Hoya Palacio Jose Luis | Presidente | 23/11/2012 | 04/06/2013 |
Hoya Palacio Jose Luis | Consejero Delegado Mancomunado | 23/11/2012 | 04/06/2013 |
Hoya Palacio Jose Luis | Consejero | 23/11/2012 | 04/06/2013 |
Hoya Palacio Maria Luisa | Consejero Delegado Mancomunado | 31/01/2011 | 04/06/2013 |
Hoya Palacio Maria Luisa | Consejero Delegado Mancomunado | 23/11/2012 | 04/06/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INMOBILIARIA PORTUS VICTORIAE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1004 , F 130, S 8, H S 2413, I/A 15 (04/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-39
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1004 , F 130, S 8, H S 2413, I/A 15 (04/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-39
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1004 , F 130, S 8, H S 2413, I/A 15 (04/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-39
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1004 , F 130, S 8, H S 2413, I/A 15 (04/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-39
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1004 , F 130, S 8, H S 2413, I/A 14 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-39
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1004 , F 130, S 8, H S 2413, I/A 13 (02/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-32-39
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-183-39
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1004 , F 130, S 8, H S 2413, I/A 12 (31/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-39
- Se modifica el artículo 7º de los estatutos sociales relativo al régimen de transmisión de acciones.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 460 , F 27, S 8, H S 2413, I/A 11 (31/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-39
Consejero Delegado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 460 , F 27, S 8, H S 2413, I/A 10 (31/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-39