HOYA PALACIO MARIA LUISA
Informe ejecutivo de HOYA PALACIO MARIA LUISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE HOYA PALACIO MARIA LUISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSERVAS HOYA SA | Consejero | 01/10/2012 | 01/08/2023 |
CONSERVAS HOYA SA | Vicepresidente | 01/10/2012 | 01/08/2023 |
CONSERVAS HOYA SA | Consejero Delegado Solidario | 01/10/2012 | 01/08/2023 |
TALLER INMOBILIARIO HOYA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 15/05/2019 | |
INMOBILIARIA PORTUS VICTORIAE SA | Consejero Delegado Mancomunado | 31/01/2011 | 04/06/2013 |
INMOBILIARIA PORTUS VICTORIAE SA | Consejero Delegado Mancomunado | 23/11/2012 | 04/06/2013 |
INMOBILIARIA PORTUS VICTORIAE SA | Consejero | 23/11/2012 | 04/06/2013 |
VINCULACIONES DE HOYA PALACIO MARIA LUISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HOYA PALACIO MARIA LUISA
Empresa: CONSERVAS HOYA SA
Consejero Delegado Solidario
- Hoya Palacio Francisco
- Hoya Palacio Jose Luis
- Hoya Palacio Maria Luisa
- Hoya Palacio Salvador
- Hoya Palacio Tomas
Consejero
- Hoya Palacio Francisco
- Hoya Palacio Jose Luis
- Hoya Palacio Maria Luisa
- Hoya Palacio Salvador
- Hoya Palacio Tomas
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Hoya Palacio Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1168 , F 214, S 8, H S 2368, I/A 20 (01/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-164-39
Empresa: TALLER INMOBILIARIO HOYA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Hoya Palacio Francisco
- Hoya Palacio Jose Luis
- Hoya Palacio Maria Luisa
- Hoya Palacio Salvador
- Hoya Palacio Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 715 , F 63, S 8, H S 2370, I/A 8 (15/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-96-39
Empresa: CONSERVAS HOYA SA
Consejero Delegado Solidario
- Hoya Palacio Francisco
- Hoya Palacio Jose Luis
- Hoya Palacio Maria Luisa
- Hoya Palacio Salvador
- Hoya Palacio Tomas
Consejero
- Hoya Palacio Francisco
- Hoya Palacio Jose Luis
- Hoya Palacio Maria Luisa
- Hoya Palacio Salvador
- Hoya Palacio Tomas
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 459 , F 5, S 8, H S 2368, I/A 14 (15/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-224-39
Empresa: INMOBILIARIA PORTUS VICTORIAE SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Hoya Palacio Francisco
- Hoya Palacio Jose Luis
- Hoya Palacio Maria Luisa
- Hoya Palacio Salvador
- Hoya Palacio Tomas
Consejero
- Hoya Palacio Francisco
- Hoya Palacio Jose Luis
- Hoya Palacio Maria Luisa
- Hoya Palacio Salvador
- Hoya Palacio Tomas
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1004 , F 130, S 8, H S 2413, I/A 15 (04/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-39
Empresa: INMOBILIARIA PORTUS VICTORIAE SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Hoya Palacio Francisco
- Hoya Palacio Jose Luis
- Hoya Palacio Maria Luisa
- Hoya Palacio Salvador
- Hoya Palacio Tomas
Consejero
- Hoya Palacio Francisco
- Hoya Palacio Jose Luis
- Hoya Palacio Maria Luisa
- Hoya Palacio Salvador
- Hoya Palacio Tomas
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1004 , F 130, S 8, H S 2413, I/A 14 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-39
Empresa: CONSERVAS HOYA SA
Consejero Delegado Solidario
- Hoya Palacio Francisco
- Hoya Palacio Jose Luis
- Hoya Palacio Maria Luisa
- Hoya Palacio Salvador
- Hoya Palacio Tomas
Consejero
- Hoya Palacio Francisco
- Hoya Palacio Jose Luis
- Hoya Palacio Maria Luisa
- Hoya Palacio Salvador
- Hoya Palacio Tomas
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Hoya Palacio Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 459 , F 4, S 8, H S 2368, I/A 8 (01/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-197-39
Empresa: INMOBILIARIA PORTUS VICTORIAE SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Hoya Palacio Francisco
- Hoya Palacio Jose Luis
- Hoya Palacio Maria Luisa
- Hoya Palacio Salvador
- Hoya Palacio Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 460 , F 27, S 8, H S 2413, I/A 10 (31/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-39
Empresa: INMOBILIARIA PORTUS VICTORIAE SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Hoya Palacio Francisco
- Hoya Palacio Jose Luis
- Hoya Palacio Maria Luisa
- Hoya Palacio Salvador
- Hoya Palacio Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 460 , F 27, S 8, H S 2413, I/A 10 (31/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-39
Información de HOYA PALACIO MARIA LUISA
Mostramos los datos de HOYA PALACIO MARIA LUISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HOYA PALACIO MARIA LUISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos