HOYA PALACIO SALVADOR
Informe ejecutivo de HOYA PALACIO SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HOYA PALACIO SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLER INMOBILIARIO HOYA SL | Consejero Delegado | 15/05/2019 |
VINCULACIONES DE HOYA PALACIO SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HOYA PALACIO SALVADOR
Empresa: CONSERVAS HOYA SA
Consejero Delegado Solidario
- Hoya Palacio Francisco
- Hoya Palacio Jose Luis
- Hoya Palacio Maria Luisa
- Hoya Palacio Salvador
- Hoya Palacio Tomas
Consejero
- Hoya Palacio Francisco
- Hoya Palacio Jose Luis
- Hoya Palacio Maria Luisa
- Hoya Palacio Salvador
- Hoya Palacio Tomas
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1168 , F 214, S 8, H S 2368, I/A 20 (01/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-164-39
Empresa: TALLER INMOBILIARIO HOYA SL
Consejero Delegado
- Hoya Palacio Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 715 , F 63, S 8, H S 2370, I/A 8 (15/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-96-39
Empresa: TALLER INMOBILIARIO HOYA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Hoya Palacio Francisco
- Hoya Palacio Jose Luis
- Hoya Palacio Maria Luisa
- Hoya Palacio Salvador
- Hoya Palacio Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 715 , F 63, S 8, H S 2370, I/A 8 (15/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-96-39
Empresa: CONSERVAS HOYA SA
Consejero Delegado Solidario
- Hoya Palacio Francisco
- Hoya Palacio Jose Luis
- Hoya Palacio Maria Luisa
- Hoya Palacio Salvador
- Hoya Palacio Tomas
Consejero
- Hoya Palacio Francisco
- Hoya Palacio Jose Luis
- Hoya Palacio Maria Luisa
- Hoya Palacio Salvador
- Hoya Palacio Tomas
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 459 , F 5, S 8, H S 2368, I/A 14 (15/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-224-39
Empresa: INMOBILIARIA PORTUS VICTORIAE SA
Liquidador Solidario
- Hoya Palacio Jose Luis
- Hoya Palacio Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1004 , F 130, S 8, H S 2413, I/A 15 (04/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-39
Empresa: INMOBILIARIA PORTUS VICTORIAE SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Hoya Palacio Francisco
- Hoya Palacio Jose Luis
- Hoya Palacio Maria Luisa
- Hoya Palacio Salvador
- Hoya Palacio Tomas
Consejero
- Hoya Palacio Francisco
- Hoya Palacio Jose Luis
- Hoya Palacio Maria Luisa
- Hoya Palacio Salvador
- Hoya Palacio Tomas
Presidente
Secretario
- Hoya Palacio Salvador
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1004 , F 130, S 8, H S 2413, I/A 15 (04/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-39
Empresa: INMOBILIARIA PORTUS VICTORIAE SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Hoya Palacio Francisco
- Hoya Palacio Jose Luis
- Hoya Palacio Maria Luisa
- Hoya Palacio Salvador
- Hoya Palacio Tomas
Consejero
- Hoya Palacio Francisco
- Hoya Palacio Jose Luis
- Hoya Palacio Maria Luisa
- Hoya Palacio Salvador
- Hoya Palacio Tomas
Presidente
Secretario
- Hoya Palacio Salvador
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1004 , F 130, S 8, H S 2413, I/A 14 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-39
Empresa: CONSERVAS HOYA SA
Consejero Delegado Solidario
- Hoya Palacio Francisco
- Hoya Palacio Jose Luis
- Hoya Palacio Maria Luisa
- Hoya Palacio Salvador
- Hoya Palacio Tomas
Consejero
- Hoya Palacio Francisco
- Hoya Palacio Jose Luis
- Hoya Palacio Maria Luisa
- Hoya Palacio Salvador
- Hoya Palacio Tomas
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 459 , F 4, S 8, H S 2368, I/A 8 (01/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-197-39
Empresa: INMOBILIARIA PORTUS VICTORIAE SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Hoya Palacio Francisco
- Hoya Palacio Jose Luis
- Hoya Palacio Maria Luisa
- Hoya Palacio Salvador
- Hoya Palacio Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 460 , F 27, S 8, H S 2413, I/A 10 (31/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-39
Empresa: INMOBILIARIA PORTUS VICTORIAE SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Hoya Palacio Francisco
- Hoya Palacio Jose Luis
- Hoya Palacio Maria Luisa
- Hoya Palacio Salvador
- Hoya Palacio Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 460 , F 27, S 8, H S 2413, I/A 10 (31/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-39
Información de HOYA PALACIO SALVADOR
Mostramos los datos de HOYA PALACIO SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HOYA PALACIO SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos