HOYA PALACIO JOSE LUIS
Informe ejecutivo de HOYA PALACIO JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HOYA PALACIO JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSERVAS HOYA SA | Consejero | 16/02/2024 | |
CONSERVAS HOYA SA | Consejero Delegado Solidario | 16/02/2024 |
VINCULACIONES DE HOYA PALACIO JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HOYA PALACIO JOSE LUIS
Empresa: CONSERVAS HOYA SA
Consejero Delegado Solidario
- Hoya Palacio Francisco
- Hoya Palacio Jose Luis
- Hoya Palacio Tomas
Consejero
- Hoya Palacio Francisco
- Hoya Palacio Jose Luis
- Hoya Palacio Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1168 , F 217, S 8, H S 2368, I/A 22 (16/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-43-39
Empresa: CONSERVAS HOYA SA
Consejero Delegado Solidario
- Hoya Palacio Francisco
- Hoya Palacio Jose Luis
- Hoya Palacio Maria Luisa
- Hoya Palacio Salvador
- Hoya Palacio Tomas
Consejero
- Hoya Palacio Francisco
- Hoya Palacio Jose Luis
- Hoya Palacio Maria Luisa
- Hoya Palacio Salvador
- Hoya Palacio Tomas
Presidente
- Hoya Palacio Jose Luis
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1168 , F 214, S 8, H S 2368, I/A 20 (01/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-164-39
Empresa: TALLER INMOBILIARIO HOYA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Hoya Palacio Francisco
- Hoya Palacio Jose Luis
- Hoya Palacio Maria Luisa
- Hoya Palacio Salvador
- Hoya Palacio Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 715 , F 63, S 8, H S 2370, I/A 8 (15/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-96-39
Empresa: CONSERVAS HOYA SA
Consejero Delegado Solidario
- Hoya Palacio Francisco
- Hoya Palacio Jose Luis
- Hoya Palacio Maria Luisa
- Hoya Palacio Salvador
- Hoya Palacio Tomas
Consejero
- Hoya Palacio Francisco
- Hoya Palacio Jose Luis
- Hoya Palacio Maria Luisa
- Hoya Palacio Salvador
- Hoya Palacio Tomas
Presidente
- Hoya Palacio Jose Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 459 , F 5, S 8, H S 2368, I/A 14 (15/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-224-39
Empresa: INMOBILIARIA PORTUS VICTORIAE SA
Liquidador Solidario
- Hoya Palacio Jose Luis
- Hoya Palacio Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1004 , F 130, S 8, H S 2413, I/A 15 (04/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-39
Empresa: INMOBILIARIA PORTUS VICTORIAE SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Hoya Palacio Francisco
- Hoya Palacio Jose Luis
- Hoya Palacio Maria Luisa
- Hoya Palacio Salvador
- Hoya Palacio Tomas
Consejero
- Hoya Palacio Francisco
- Hoya Palacio Jose Luis
- Hoya Palacio Maria Luisa
- Hoya Palacio Salvador
- Hoya Palacio Tomas
Presidente
- Hoya Palacio Jose Luis
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1004 , F 130, S 8, H S 2413, I/A 15 (04/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-39
Empresa: INMOBILIARIA PORTUS VICTORIAE SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Hoya Palacio Francisco
- Hoya Palacio Jose Luis
- Hoya Palacio Maria Luisa
- Hoya Palacio Salvador
- Hoya Palacio Tomas
Consejero
- Hoya Palacio Francisco
- Hoya Palacio Jose Luis
- Hoya Palacio Maria Luisa
- Hoya Palacio Salvador
- Hoya Palacio Tomas
Presidente
- Hoya Palacio Jose Luis
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1004 , F 130, S 8, H S 2413, I/A 14 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-39
Empresa: CONSERVAS HOYA SA
Consejero Delegado Solidario
- Hoya Palacio Francisco
- Hoya Palacio Jose Luis
- Hoya Palacio Maria Luisa
- Hoya Palacio Salvador
- Hoya Palacio Tomas
Consejero
- Hoya Palacio Francisco
- Hoya Palacio Jose Luis
- Hoya Palacio Maria Luisa
- Hoya Palacio Salvador
- Hoya Palacio Tomas
Presidente
- Hoya Palacio Jose Luis
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 459 , F 4, S 8, H S 2368, I/A 8 (01/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-197-39
Empresa: INMOBILIARIA PORTUS VICTORIAE SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Hoya Palacio Francisco
- Hoya Palacio Jose Luis
- Hoya Palacio Maria Luisa
- Hoya Palacio Salvador
- Hoya Palacio Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 460 , F 27, S 8, H S 2413, I/A 10 (31/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-39
Empresa: INMOBILIARIA PORTUS VICTORIAE SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Hoya Palacio Francisco
- Hoya Palacio Jose Luis
- Hoya Palacio Maria Luisa
- Hoya Palacio Salvador
- Hoya Palacio Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 460 , F 27, S 8, H S 2413, I/A 10 (31/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-39
Información de HOYA PALACIO JOSE LUIS
Mostramos los datos de HOYA PALACIO JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HOYA PALACIO JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos